Henriette Damsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 2015 (9 år) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSAKTIESELSKABET MAGLEKILDE.ROSKILDE (Ejer) |
Største overskud: | 19.430' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET MAGLEKILDE.ROSKILDE (2016-17) |
Største underskud: | -147' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET MAGLEKILDE.ROSKILDE (2017-18) |
Største egenkapital: | 12.807' DKK BUDDE SCHOU A/S (2013-14) |
Største gæld: | 90.291' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET MAGLEKILDE.ROSKILDE (2015-16) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos BUDDE SCHOU A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMSAKTIESELSKABET MAGLEKILDE.ROSKILDE (9 år) |
Seed: 1713655605
Karrieren som erhvervsperson startede i 2015 hos EJENDOMSAKTIESELSKABET MAGLEKILDE.ROSKILDE i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Henriette Damsgaard købte en del af virksomheden d. 15. september 2015 og fik dermed en ejerandel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Henriette af: Søren Edvard Ammitzbøll og Christian Ammitzbøll. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Henriette nu bestreddet i 9 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 9 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 som viste et overskud på 1.840' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSAKTIESELSKABET MAGLEKILDE.ROSKILDE
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Damsbøll ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BUDDE SCHOU A/S
Via Damsbøll ApS
Direktørposter (1)
-
Damsbøll ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
EJENDOMSAKTIESELSKABET MAGLEKILDE.ROSKILDE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.01.2018 -
BUDDE SCHOU A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2017
Tidslinje (7)
-
BUDDE SCHOU INT. A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2019
Registreringsdato: 04.11.2019 -
EJENDOMSAKTIESELSKABET MAGLEKILDE.ROSKILDE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.2018
Registreringsdato: 22.01.2018 -
BUDDE SCHOU A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2017
Registreringsdato: 23.11.2017
Blå bog (fortsat)
Henriette har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.11.2017 - Stadig aktiv
Ejer
15.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Damsbøll ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
16.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.09.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2017 - 04.11.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Henriette Damsgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Damsbøll ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.592' DKK. Gennem holdingselskabet Damsbøll ApS har Henriette derfor også andele i BUDDE SCHOU A/S (15-19.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Henriette Damsgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor EJENDOMSAKTIESELSKABET MAGLEKILDE.ROSKILDE kunne fremvise et overskud på 19.430' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor EJENDOMSAKTIESELSKABET MAGLEKILDE.ROSKILDE kunne fremvise et underskud på 147' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 5.761' DKK (BUDDE SCHOU A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 12.794' DKK (EJENDOMSAKTIESELSKABET MAGLEKILDE.ROSKILDE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.592' DKK (Damsbøll ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henriette' netværk er Søren Edvard Ammitzbøll.