Thomas Dezhkam Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Innovatives (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -52' DKK Auxilium Infrastructure Partners ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | -12' DKK Auxilium Infrastructure Partners ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.262' DKK Auxilium Infrastructure Partners ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Innovatives (2 år 1 måned) |
Seed: 1304893871
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2015 i Innovatives (tidligere TRK Consult) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Thomas Dezhkam Kristensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Thomas i 2 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. december 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dezhkam Kristensen Investments ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Auxilium Infrastructure Partners Holding ApS
Via Dezhkam Kristensen Investments ApS -
Auxilium Infrastructure Partners ApS
Via Auxilium Infrastructure Partners Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Dezhkam Kristensen Investments ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Auxilium Infrastructure Partners ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2023
Registreringsdato: 25.09.2023 -
Auxilium Infrastructure Partners ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.07.2023
Registreringsdato: 14.07.2023 -
Dezhkam Kristensen Investments ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.07.2023 - 25.09.2023
Reel ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.11.2015 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.04.2016 - 29.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Dezhkam Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Dezhkam Kristensen Investments ApS (100% ejerskab). I samme organisation finder man også holdingselskabet Auxilium Infrastructure Partners Holding ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Thomas Dezhkam Kristensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.