Jens Thulstrup Steno Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 26. maj 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Steno Group ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 13.000' DKK Steno Group IVS (Nu: Steno Group ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -10.164' DKK Steno Group IVS (Nu: Steno Group ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 18.204' DKK Steno Group IVS (Nu: Steno Group ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 134' DKK Steno Group IVS (Nu: Steno Group ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Invest IF ApS (8 år 11 måneder) |
Seed: 280980100
Karrieren som erhvervsleder startede i 2015 ved Steno Group ApS (tidligere Steno Group IVS) i rollen som Ejer. Jens Thulstrup Steno Petersen erhvervede virksomheden Steno Group ApS d. 26. maj 2015. Jens der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer bestred Jens i 8 år 6 måneder, før stoppet den 15. december 2023.
Virksomheden opererede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2017-18 som viste et overskud på 13.000' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Invest IF ApS
Ejerandel: 100% -
SC-Founders Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Steno Group ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
INSITES ApS
Via Invest IF ApS -
STENOCARE A/S
Via SC-Founders Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Invest IF ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2015
Tidslinje (12)
-
Steno Group IVS (Nu: Steno Group ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
Steno Group ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
SC-Founders Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34,32% -
Ejer
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
26.05.2015 - 15.12.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.01.2017 - 11.10.2018
Ejerandel: 50-66.65%
Jens Thulstrup Steno Petersen er indehaver af 3 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Invest IF ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 43' DKK.
• SC-Founders Holding ApS (ejer lige nu 34,32%).
• Steno Group ApS (ejer lige nu 100%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Jens Thulstrup Steno Petersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Steno Group IVS (Nu: Steno Group ApS) kunne fremvise et overskud på 13.000' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Steno Group IVS (Nu: Steno Group ApS) kunne fremvise et underskud på 10.164' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Rolf Steno Petersen.