David Adelsted Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KLIMA HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.515' DKK Klimashop ApS (2022-23) |
Største underskud: | -223' DKK KLIMA HOLDING ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 2.676' DKK KLIMA HOLDING ApS (2019-20) |
Største gæld: | 1.277' DKK Klimashop ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Klimashop ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af KLIMA HOLDING ApS (10 år) |
Seed: 1339655831
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2007 i KLIMA HOLDING ApS med titlen som Ejer. David Adelsted Mikkelsen købte en part af virksomheden d. 1. januar 2007 og havde dermed en andel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden David af: Jes Trolle Mikkelsen. Hvervet som Ejer har David nu bestreddet i 10 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 10 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne vise et overskud på 1' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bay Adelsted Holding ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Klimashop ApS
Via Bay Adelsted Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Klimashop ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2022 -
Bay Adelsted Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2023
Tidslinje (7)
-
Bay Adelsted Holding ApS (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.05.2023
Registreringsdato: 22.05.2023 -
Bay Adelsted Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.05.2023
Registreringsdato: 22.05.2023 -
Klimashop ApS (90-99.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
David har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
22.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 95% -
Ejer
01.10.2022 - 01.01.2023
Direktør og Reel ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 95% -
Ejer
01.01.2007 - 01.01.2017
Ejerandel: 5-9.99%
David Adelsted Mikkelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bay Adelsted Holding ApS (95% ejerskab). Igennem holdingselskabet Bay Adelsted Holding ApS har David derfor også ejerandele i Klimashop ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for David Adelsted Mikkelsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Klimashop ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.515' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor KLIMA HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 223' DKK.
En af de forbindelser som går igen i David' netværk er Stine Bay Michelsen.