Julie Moss Nakskov
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BALAGER ApS (Ejer) |
Største overskud: | 25.831' DKK BALAGER ApS (2021-22) |
Største underskud: | -142' DKK Voksverk ApS (2020) |
Største egenkapital: | 137.750' DKK BALAGER ApS (2022-23) |
Største gæld: | 6.481' DKK BALAGER ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BALAGER ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BALAGER ApS (11 år 4 måneder) |
Seed: 890017413
Karrieren som leder begyndte den dag i 2005 hos BALAGER ApS i hvervet som Ejer. Julie Moss Nakskov købte sig ind i virksomheden den 30. april 2005 og havde en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Julie af: Jan Rasmussen, Amalie Nakskov Rasmussen, Christian Friis Nakskov og 2 andre personer. Titlen som Ejer har Julie nu besiddet i 11 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2022-23 viste et overskud på 10.026' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Balager Holding ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Balager Holding 2 ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Lilleby ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (16)
-
BALAGER ApS
Via Balager Holding ApS -
JPS Marselis ApS
Via BALAGER ApS -
JPS CLEMENS A/S
Via JPS Marselis ApS -
HORNBAEK A/S
Via JPS CLEMENS A/S -
TROPICA AQUARIUM PLANTS A/S
Via JPS CLEMENS A/S -
VAHLE A/S
Via JPS CLEMENS A/S -
NORDIC HOTEL GROUP A/S
Via JPS CLEMENS A/S -
GRØNNING HÅRDT TRÆ A/S
Via JPS CLEMENS A/S -
JPS ADMINISTRATION A/S
Via JPS Marselis ApS -
JPS EJENDOMME A/S
Via JPS ADMINISTRATION A/S -
JPS AROS A/S
Via JPS ADMINISTRATION A/S -
JPS DANIA A/S
Via JPS ADMINISTRATION A/S -
DANSK ADMINISTRATIONS CENTER A/S
Via JPS Marselis ApS -
JPS Germa A/S
Via JPS Marselis ApS -
JPS Agro A/S
Via JPS Marselis ApS -
JPS Hotel Service A/S
Via JPS Marselis ApS
Direktørposter (1)
-
Lilleby ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Femkløveret (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.07.2022
Registreringsdato: 24.07.2022 -
Lilleby ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.06.2022
Registreringsdato: 02.06.2022 -
Lilleby ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.06.2022
Registreringsdato: 02.06.2022
Blå bog (fortsat)
Julie har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
30.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
01.08.2013 - 24.07.2022
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.04.2019 - 27.08.2021
Ejerandel: 50% -
Ejer
28.09.2016 - 29.09.2019
Ejer
30.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Balager Holding 2 ApS landede et overskud på 22.289' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Voksverk ApS landede et underskud på 142' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Julie' netværk er Jan Rasmussen.