Sebastian Nakskov Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BALAGER ApS (Ejer) |
Største overskud: | 25.831' DKK BALAGER ApS (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 137.750' DKK BALAGER ApS (2022-23) |
Største gæld: | 6.481' DKK BALAGER ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BALAGER ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BALAGER ApS (11 år 4 måneder) |
Seed: 196296918
Karrieren som erhvervsperson startede i 2005 i BALAGER ApS i rollen som Ejer. Sebastian Nakskov Rasmussen købte en del af virksomheden d. 30. april 2005 og fik dermed en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Sebastian af: Jan Rasmussen, Amalie Nakskov Rasmussen, Christian Friis Nakskov og 2 andre personer. Hvervet som Ejer har Sebastian nu bestreddet i 11 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 10.026' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Balager Holding ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Balager Holding 2 ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (16)
-
BALAGER ApS
Via Balager Holding ApS -
JPS Marselis ApS
Via BALAGER ApS -
JPS CLEMENS A/S
Via JPS Marselis ApS -
HORNBAEK A/S
Via JPS CLEMENS A/S -
TROPICA AQUARIUM PLANTS A/S
Via JPS CLEMENS A/S -
VAHLE A/S
Via JPS CLEMENS A/S -
NORDIC HOTEL GROUP A/S
Via JPS CLEMENS A/S -
GRØNNING HÅRDT TRÆ A/S
Via JPS CLEMENS A/S -
JPS ADMINISTRATION A/S
Via JPS Marselis ApS -
JPS EJENDOMME A/S
Via JPS ADMINISTRATION A/S -
JPS AROS A/S
Via JPS ADMINISTRATION A/S -
JPS DANIA A/S
Via JPS ADMINISTRATION A/S -
DANSK ADMINISTRATIONS CENTER A/S
Via JPS Marselis ApS -
JPS Germa A/S
Via JPS Marselis ApS -
JPS Agro A/S
Via JPS Marselis ApS -
JPS Hotel Service A/S
Via JPS Marselis ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Femkløveret (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.07.2022
Registreringsdato: 24.07.2022 -
Balager Holding 2 ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019 -
Balager Holding ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.08.2019
Registreringsdato: 31.08.2019
Blå bog (fortsat)
Sebastian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
01.08.2013 - 24.07.2022
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
28.09.2016 - 30.08.2019
Ejer
31.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
30.04.2005 - 27.09.2016
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Balager Holding 2 ApS kunne fremvise et overskud på 22.289' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Sebastian' netværk er Jan Rasmussen.