Andreas de Moor
Erhvervsaktiv siden: | 20. okt. 2015 (8 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Easy Sneak IVS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -5' DKK Cura 23 Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.686' DKK Cura 23 Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 5' DKK Cura 23 Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Easy Sneak IVS (10 måneder) |
Seed: 1312815531
Karrieren som erhvervsperson startede i 2015 ved Easy Sneak IVS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Christian Holm Jørgensen Enggaard, Magnus Bech Kristensen at Andreas de Moor stiftede Easy Sneak IVS den dag i oktober 2015. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Andreas i 9 måneder, før stoppet den 8. august 2016.
Virksomheden opererede indenfor webportaler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. september 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cura 23 Holding ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Stig Pedersen Holding ApS
Via Cura 23 Holding ApS -
Aconsil ApS
Via Stig Pedersen Holding ApS
Tidslinje (5)
-
Cura 23 Holding ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
Easy Sneak IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 14.09.2016
Registreringsdato: 14.09.2016 -
Easy Sneak IVS
Fratrådt som direktørDato: 08.08.2016
Registreringsdato: 08.08.2016
Blå bog (fortsat)
Andreas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.10.2015 - 14.09.2016
Ejerandel: 33.34-49.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Cura 23 Holding ApS kunne fremvise et underskud på 5' DKK.