Bo Thiesson
Erhvervsaktiv siden: | 3. nov. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thiesson Holdings ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.439' DKK Thiesson Holdings ApS (2017) |
Største underskud: | -5.532' DKK Enversion Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 9.873' DKK Enversion Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 27.502' DKK Enversion Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thiesson Holdings ApS (8 år 10 måneder) |
Seed: 776171878
Karrieren i erhvervslivet startede i 2015 ved Thiesson Holdings ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Bo Thiesson og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Bo nu bestreddet i 8 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 8 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 6' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thiesson Holdings ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Enversion Holding ApS
Via Thiesson Holdings ApS -
ENVERSION A/S
Via Enversion Holding ApS -
Kaunt A/S
Via Enversion Holding ApS -
aEye ApS
Via Enversion Holding ApS -
Hvil ApS
Via Enversion Holding ApS -
Enversion Journl ApS
Via Enversion Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Thiesson Holdings ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
Enversion Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
aEye ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.01.2023
Registreringsdato: 09.01.2023 -
aEye ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.07.2021
Registreringsdato: 12.07.2021 -
Enversion Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.12.2020
Registreringsdato: 02.12.2020
Blå bog (fortsat)
Bo har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
02.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via Thiesson Holdings ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
03.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
12.07.2021 - 09.01.2023
Ejer
12.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Enversion Holding ApS
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Thiesson Holdings ApS kunne fremvise et overskud på 3.439' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Thiesson Holdings ApS kunne fremvise et underskud på 554' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.071' DKK (Enversion Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.802' DKK (Enversion Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 942' DKK (aEye ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Jacob Høy Berthelsen.