Nikolai Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 2012 (11 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nooga Invest ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 482' DKK 3. JUNI 2010 ApS (Nu: Nooga Invest ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -515' DKK 3. JUNI 2010 ApS (Nu: Nooga Invest ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.972' DKK 3. JUNI 2010 ApS (Nu: Nooga Invest ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 7.619' DKK 3. JUNI 2010 ApS (Nu: Nooga Invest ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MISOL ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nooga Invest ApS (11 år 10 måneder) |
Seed: 2027869993
Erhvervskarrieren startede i 2012 hos Nooga Invest ApS (tidligere 3. JUNI 2010 ApS) i rollen som Ejer. Nikolai Olesen erhvervede virksomheden Nooga Invest ApS d. 19. november 2012. Nikolai har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer har Nikolai nu bestreddet i 10 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Her mere end 10 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 som viste et underskud på 116' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Nooga Invest ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
NoMo Gruppen ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MISOL ApS
Via Nooga Invest ApS -
Appetit ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Nooga Invest ApS -
Brejnholt Søborg A/S
Via NoMo Gruppen ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
NoMo Gruppen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Brejnholt Søborg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.08.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Brejnholt Søborg A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2024
Registreringsdato: 16.08.2024 -
PL Construction ApS (Nu: Købmanden Egevænget ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.10.2022
Registreringsdato: 08.10.2022 -
BYGNO ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.04.2021
Registreringsdato: 06.04.2021
Blå bog (fortsat)
Nikolai har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
16.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via NoMo Gruppen ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
29.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.11.2012 - 29.06.2023
Ejer
19.11.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
18.05.2018 - 08.10.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer
20.11.2015 - 06.04.2021
Ejerandel: 100%
Nikolai Olesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NoMo Gruppen ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7' DKK. Gennem holdingselskabet NoMo Gruppen ApS har Nikolai derfor også andele i Brejnholt Søborg A/S (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Nikolai Olesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor 3. JUNI 2010 ApS (Nu: Nooga Invest ApS) kunne fremvise et overskud på 482' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor 3. JUNI 2010 ApS (Nu: Nooga Invest ApS) kunne fremvise et underskud på 515' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19' DKK (PL Construction ApS (Nu: Købmanden Egevænget ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 86' DKK (PL Construction ApS (Nu: Købmanden Egevænget ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7' DKK (Danbul ApS (Nu: NoMo Gruppen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Nikolai' netværk er Jan Bo Møller Olesen.