Gunnar Gjørtz
Erhvervsaktiv: | 1. dec. 2015 - 1. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | KLP Sundkrogsgade 7-9 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 44.023' DKK KLP Sundkrogsgade 7-9 ApS (2020) |
Største underskud: | -15.301' DKK KLP Sundkrogsgade 7-9 ApS (2017) |
Største egenkapital: | 327.099' DKK KLP Sundkrogsgade 7-9 ApS (2015) |
Største gæld: | 312.993' DKK KLP Sundkrogsgade 7-9 ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KLP Sundkrogsgade 7-9 ApS (8 år 9 måneder) |
Seed: 1414518377
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Gunnar Gjørtz. Sidste gang Gunnar var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2015 ved KLP Sundkrogsgade 7-9 ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Gunnar Gjørtz i 8 år 9 måneder, før fratrædelsen den 1. september 2024.
Nu opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 4.740' DKK.
Tidslinje (2)
-
KLP Sundkrogsgade 7-9 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
KLP Sundkrogsgade 7-9 ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2015
Registreringsdato: 01.12.2015
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Gunnar' netværk er Søren Risager-hansen.