Mindaugas Raila
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | THERMO-TRANSIT DANMARK A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 46.204' DKK THERMO-TRANSIT DANMARK A/S (2021) |
Største underskud: | -22.321' DKK A/S AF 18. FEBRUAR 1993. MIDDELFART (2023) |
Største egenkapital: | 177.925' DKK A/S AF 18. FEBRUAR 1993. MIDDELFART (2022) |
Største gæld: | 245.936' DKK THERMO-TRANSIT DANMARK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 161 årsværk hos THERMO-TRANSIT DANMARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af THERMO-TRANSIT DANMARK A/S (6 år 9 måneder) |
Seed: 1757571690
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2014 i THERMO-TRANSIT DANMARK A/S med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Mindaugas Raila i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 28. december 2017.
I dag arbejder virksomheden med speditører. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 21.293' DKK.
Tidslinje (4)
-
A/S AF 18. FEBRUAR 1993. MIDDELFART (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2019
Registreringsdato: 21.08.2019 -
A/S AF 18. FEBRUAR 1993. MIDDELFART (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2018
Registreringsdato: 29.05.2018 -
A/S AF 18. FEBRUAR 1993. MIDDELFART
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2018
Registreringsdato: 28.05.2018
Blå bog (fortsat)
Mindaugas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Reel ejer
07.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Reel ejer
10.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2015 - 28.05.2018
Bestyrelsesmedlem
29.05.2018 - 21.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.09.2015 - 28.12.2017
Reel ejer
29.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90%
Mindaugas Raila har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i A/S AF 18. FEBRUAR 1993. MIDDELFART der præsenterede et overskud på 18.733' DKK.
Mindaugas har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 5 måneder fra 2015 til 2018 hos A/S AF 18. FEBRUAR 1993. MIDDELFART.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.537' DKK (TTDK-Ejendomme2 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22.321' DKK (A/S AF 18. FEBRUAR 1993. MIDDELFART).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 121.952' DKK (A/S AF 18. FEBRUAR 1993. MIDDELFART).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 230' DKK (TTDK Thorsvej 10 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mindaugas' netværk er Jens Rømer Sode.