Mark Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2015 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | JMK INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 7.114' DKK JMK INVEST ApS (2023) |
Største underskud: | -100' DKK JMK INVEST ApS (2021) |
Største egenkapital: | 16.040' DKK JMK INVEST ApS (2023) |
Største gæld: | 80.660' DKK Delta 1 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Unik Media IVS (Nu: Unik Media ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af JMK INVEST ApS (6 år 7 måneder) |
Seed: 249813547
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2015 ved JMK INVEST ApS med titlen som Ejer. Mark Jensen købte en part af virksomheden d. 30. november 2015 og fik dermed en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Mark af: Jimmy Olsen og Julie Jensen. Rollen som Ejer har Mark nu bestreddet i 6 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor investeringsselskaber. Her 6 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 7.114' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
JMK INVEST ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Unik Media ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Mark Jensen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
PANZERGLASS A/S
Via JMK INVEST ApS -
DELTAPARK ApS
Via PANZERGLASS A/S -
Delta Capital ApS
Via JMK INVEST ApS -
Lullaby Planet ApS
Via Delta Capital ApS
Direktørposter (2)
-
Mark Jensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2021 -
Unik Media ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.03.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Poster Town ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
JMK INVEST ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.12.2022
Registreringsdato: 08.12.2022 -
JMK INVEST ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022
Blå bog (fortsat)
Mark har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter, Direktør og Ejer
26.04.2021 - 02.05.2023
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.11.2015 - 02.07.2022
Ejer
03.07.2022 - 07.12.2022
Ejer
08.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Reel ejer
24.11.2020 - 01.01.2022
Ejerandel: 3%
Mark Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mark Jensen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 27' DKK. Igennem holdingselskabet Mark Jensen Holding ApS har Mark derfor også ejerandele i Unik Media ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Mark Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor JMK INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 7.114' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor JMK INVEST ApS kunne offentliggøre et underskud på 100' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.114' DKK (JMK INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 69' DKK (Unik Media IVS (Nu: Unik Media ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.040' DKK (JMK INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -60' DKK (Unik Media IVS (Nu: Unik Media ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mark' netværk er Jimmy Olsen.