Jan Skat Borgen
Erhvervsaktiv siden: | 22. apr. 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HELSINGE BRUGSFORENING AMBA (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.175' DKK HELSINGE BRUGSFORENING AMBA (2020) |
Største underskud: | -1.254' DKK DSM HOLDING A/S (2022) |
Største egenkapital: | 77.616' DKK HELSINGE BRUGSFORENING AMBA (2023) |
Største gæld: | 94.115' DKK HELSINGE BRUGSFORENING AMBA (2018) |
Flest årsværk: | 87 årsværk hos HELSINGE BRUGSFORENING AMBA (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HELSINGE BRUGSFORENING AMBA (7 år 4 måneder) |
Seed: 1983687819
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2015 ved HELSINGE BRUGSFORENING AMBA med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Skat Borgen i 2 år, før stoppet den 25. april 2017.
I dag arbejder virksomheden med anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 3.110' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
HELSINGE BRUGSFORENING AMBA
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.04.2017 -
DSM HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.11.2023 -
Brugsforeningernes Samlede Kædeforening FMBA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Brugsforeningernes Samlede Kædeforening FMBA
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
DSM HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
DSM HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.11.2023
Registreringsdato: 12.11.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
02.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2018 - 10.05.2023
Bestyrelsesmedlem
11.05.2023 - 12.11.2023
Bestyrelsesmedlem
13.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2015 - 25.04.2017
Bestyrelsesmedlem
26.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Skat Borgen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved HELSINGE BRUGSFORENING AMBA der præsenterede et overskud på 11.175' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved DSM HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 1.254' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 4 måneder fra 2017 til i dag hos HELSINGE BRUGSFORENING AMBA.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.110' DKK (HELSINGE BRUGSFORENING AMBA).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 77.616' DKK (HELSINGE BRUGSFORENING AMBA).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 26.403' DKK (DSM HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er John Øager Byrian.