Kevin Rene Broløs
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2015 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BestBrains P/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.019' DKK BestBrains P/S (2018) |
Største underskud: | -17' DKK Kerebro ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.784' DKK BestBrains P/S (2018) |
Største gæld: | 4.040' DKK BestBrains P/S (2017) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos BestBrains P/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kerebro ApS (6 år 8 måneder) |
Seed: 1773357472
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2015 i BestBrains P/S i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Kevin Rene Broløs købte sig ind i virksomheden den 18. december 2015 og fik en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Kevin af: Michael Arnoldus, Jon Sune Gynthersen, Morten Ulrik Sørensen og 8 andre personer. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Kevin nu besiddet i 1 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 396' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kerebro ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Abzu Holding ApS
Via Kerebro ApS -
Abzu ApS
Via Abzu Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Kerebro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
BestBrains P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2018
Registreringsdato: 06.04.2018 -
Kerebro ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.01.2018
Registreringsdato: 04.01.2018 -
Kerebro ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.01.2018
Registreringsdato: 04.01.2018
Blå bog (fortsat)
Kevin har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
18.12.2015 - 31.12.2016
Bestyrelsesmedlem
01.01.2016 - 06.04.2018
Ejer
01.01.2017 - 31.12.2017
Ejerandel: 5-9.99%
Kevin Rene Broløs er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kerebro ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -42' DKK. Gennem sit holdingselskab Kerebro ApS har Kevin dermed også andele i Abzu Holding ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kevin Rene Broløs, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor BestBrains P/S landede et overskud på 370' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Kerebro ApS landede et underskud på 17' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 396' DKK (BestBrains P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17' DKK (Kerebro ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 971' DKK (BestBrains P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -42' DKK (Kerebro ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kevin' netværk er Casper Wilstrup.