Carsten Langballe
Erhvervsaktiv siden: | 8. sep. 2015 (9 år) |
Karrieren startede hos: | K/S Aarhus Detail, Lystrup (Ejer) |
Største overskud: | 1.648' DKK K/S Aarhus Detail, Lystrup (2022) |
Største underskud: | -436' DKK K/S Aarhus Detail, Lystrup (2015) |
Største egenkapital: | 12.755' DKK K/S Aarhus Detail, Lystrup (2023) |
Største gæld: | 23.461' DKK K/S Aarhus Detail, Lystrup (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S Aarhus Detail, Lystrup (9 år) |
Seed: 443566915
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2015 hos K/S Aarhus Detail, Lystrup i hvervet som Ejer. Carsten Langballe købte sig ind i virksomheden den 8. september 2015 og fik en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Carsten af: Thomas Hejlsberg, Per Hjorth Poulsen, Brian Svart og 7 andre personer. Titlen som Ejer har Carsten nu besiddet i 9 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 9 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 viste et overskud på 1.302' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Aarhus Detail, Lystrup Komplementar ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Sunset Blvd., Slagelse Komplm ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S Aarhus Detail, Lystrup
Via Aarhus Detail, Lystrup Komplementar ApS -
K/S Sunset Boulevard, Slagelse
Via Sunset Blvd., Slagelse Komplm ApS
Direktørposter (1)
-
Sunset Blvd., Slagelse Komplm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S Sunset Boulevard, Slagelse
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.03.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Sunset Blvd., Slagelse Komplm ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.03.2021
Registreringsdato: 27.03.2021 -
K/S Sunset Boulevard, Slagelse (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.03.2021
Registreringsdato: 27.03.2021 -
K/S Sunset Boulevard, Slagelse
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2021
Registreringsdato: 26.03.2021
Blå bog (fortsat)
Carsten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.08.2017 - Stadig aktiv
Direktør
27.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
08.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.08.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.08.2017 - 26.03.2021
Bestyrelsesmedlem
27.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor K/S Aarhus Detail, Lystrup landede et overskud på 1.648' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S Aarhus Detail, Lystrup landede et underskud på 436' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.302' DKK (K/S Aarhus Detail, Lystrup).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.755' DKK (K/S Aarhus Detail, Lystrup).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 56' DKK (Aarhus Detail, Lystrup Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Peter Rønholt.