Sune Thorvildsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2012 (11 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sjov Saft ApS (Ejer) |
Største overskud: | 173' DKK ApS KDF NR. 1108 (Nu: Sjov Saft ApS) (2020) |
Største underskud: | -38' DKK ApS KDF NR. 1108 (Nu: Sjov Saft ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 315' DKK ApS KDF NR. 1108 (Nu: Sjov Saft ApS) (2023) |
Største gæld: | 499' DKK ApS KDF NR. 1108 (Nu: Sjov Saft ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ApS KDF NR. 1108 (Nu: Sjov Saft ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Sjov Saft ApS (11 år 9 måneder) |
Seed: 544620856
Karrieren i erhvervslivet startede i 2012 ved Sjov Saft ApS (tidligere ApS KDF NR. 1108) i rollen som Ejer og Direktør. Sune Thorvildsen købte en del af virksomheden d. 1. december 2012 og havde dermed en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Sune af: Gorm Karstens, Lis Andersen og Boe Sallingboe. Rollen som Ejer og Direktør har Sune nu bestreddet i 5 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen detailhandel med drikkevarer. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thorvildsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Sjov Saft ApS
Via Thorvildsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Thorvildsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2017 -
Sjov Saft ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
SAK - CIDER MAD & VIN - IVS
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2018
Registreringsdato: 27.11.2018 -
VINIFIQUE ApS (Nu: Sjov Saft ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 21.03.2018
Registreringsdato: 21.03.2018 -
VINIFIQUE ApS (Nu: Sjov Saft ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 01.03.2018
Registreringsdato: 01.03.2018
Blå bog (fortsat)
Sune har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.03.2017 - 27.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.12.2012 - 28.02.2018
Reel ejer
01.12.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2018 - 01.03.2018
Direktør
21.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33%
Sune Thorvildsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Thorvildsen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 50' DKK. Gennem holdingselskabet Thorvildsen Holding ApS har Sune derfor også andele i Sjov Saft ApS (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Sune Thorvildsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor ApS KDF NR. 1108 (Nu: Sjov Saft ApS) kunne fremvise et overskud på 173' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor ApS KDF NR. 1108 (Nu: Sjov Saft ApS) kunne fremvise et underskud på 38' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3' DKK (ApS KDF NR. 1108 (Nu: Sjov Saft ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 315' DKK (ApS KDF NR. 1108 (Nu: Sjov Saft ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (Thorvildsen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sune' netværk er Martin Bekmand Koustrup Frederiksen.