Lars Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 7. feb. 2020 (4 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lev Vellykket (Ejer) |
Største overskud: | 109.408' DKK LOLLAND ENERGI HOLDING A/S (2018) |
Største underskud: | -34.201' DKK LOLLAND ENERGI HOLDING A/S (2017) |
Største egenkapital: | 2.353.655' DKK LOLLAND ENERGI HOLDING A/S (2015) |
Største gæld: | 749.607' DKK LOLLAND SPILDEVAND A/S (2014) |
Flest årsværk: | 94 årsværk hos LOLLAND FORSYNING A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lev Vellykket (4 år 7 måneder) |
Seed: 904003067
Det hele begyndte for alvor dengang i 2020 hos Lev Vellykket som Ejer. Lars Christiansen købte virksomheden Lev Vellykket den 7. februar 2020. Lars har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer har Lars nu besiddet i 4 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lev Vellykket
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (6)
-
LOLLAND ENERGI HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2022 -
LOLLAND FORSYNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2022 -
LOLLAND VARME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2022 -
LOLLAND VAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2022 -
LOLLAND SPILDEVAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2022 -
UDVIKLINGSSELSKABET LOKE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
NAKSKOV ELNET A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
UDVIKLINGSSELSKABET LOKE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
LOLLAND SPILDEVAND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Christiansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos LOLLAND ENERGI HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 34.244' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos LOLLAND VARME A/S der præsenterede et underskud på 3.701' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 9 måneder fra 2022 til i dag hos LOLLAND ENERGI HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 34.244' DKK (LOLLAND ENERGI HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.193.228' DKK (LOLLAND ENERGI HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13.120' DKK (UDVIKLINGSSELSKABET LOKE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Søren Gertsen.