Hüseyin Meric
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 2015 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejendomsselskabet Vodroffsvej 26 P/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 179.982' DKK NGF Denmark Holding ApS (2021) |
Største underskud: | -253.073' DKK NGF Denmark Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.049.078' DKK NGF Denmark Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 472.350' DKK Ejendomsselskabet Hedeager Holding P/S (2017) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Alma Property Partners ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Alma Property Partners ApS (5 år 2 måneder) |
Seed: 1083710477
Det hele startede i 2015 ved Ejendomsselskabet Vodroffsvej 26 P/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Hüseyin Meric i 3 år 6 måneder, før stoppet den 8. juli 2019.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor gennemførelse af byggeprojekter. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 850' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HCLL Investments ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (17)
-
F38 JV HoldCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2024 -
LIWA Ejendomme JV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2022 -
F16 JV HoldCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2024 -
Alma Property Partners ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2019 -
HCLL Investments ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2022 -
Smedeland 8A ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2022 -
T52 Søften ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2024 -
NS 5 JV HoldCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2021 -
Lyskær JV HoldCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2020 -
EREC III F38 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2024 -
Smedeland JV HoldCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2020 -
LIWA Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2022 -
Ejendomsselskabet Lyskær 13 B og C ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2020 -
Søften JV HoldCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2024 -
APP III Admin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2024 -
AA Resi Admin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2020 -
NS 5 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Alma Property Partners ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.07.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (103)
-
Propulus Market DK II ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024 -
Propulus Market Viborg ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024 -
Propulus Market Dianalund ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024
Blå bog (fortsat)
Hüseyin har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
02.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Hüseyin Meric er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HCLL Investments ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 36' DKK. Gennem holdingselskabet HCLL Investments ApS har Hüseyin derfor også andele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Hüseyin Meric, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Ejendomsselskabet Lyskær 13 B og C ApS kunne fremvise et overskud på 134.633' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Sampension Student Housing I A/S kunne fremvise et underskud på 80.474' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 70.032' DKK (Ejendomsselskabet Hedeager 44 P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 37.868' DKK (Ejendomsselskabet Lyskær 13 B og C ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 449.808' DKK (Ejendomsselskabet Hedeager 44 P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.026' DKK (Propulus Market Dianalund ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hüseyin' netværk er Simon de Château.