Hans-Werner Herbert Erben
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 2015 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Projekt Sjælland A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.609' DKK Danhaus Bolig Projekt Glostrup A/S (Nu: Projekt Sjælland A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -58.255' DKK Danhaus Rækkehuse Sjælland A/S (Nu: Holding af 01.01.2022 A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 27.697' DKK Danhaus Bolig Projekt Glostrup A/S (Nu: Projekt Sjælland A/S) (2019) |
Største gæld: | 116.017' DKK Danhaus Bolig Projekt Glostrup A/S (Nu: Projekt Sjælland A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos Danhaus Bolig Projekt Glostrup A/S (Nu: Projekt Sjælland A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Projekt Sjælland A/S (6 år 6 måneder) |
Seed: 2112750552
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2015 ved Projekt Sjælland A/S (tidligere Danhaus Bolig Projekt Glostrup A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Hans-Werner Herbert Erben i 6 år 6 måneder, før stoppet den 27. juni 2022.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor forberedende byggepladsarbejder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 kunne vise et overskud på 13.609' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 25. september 2023.
Tidslinje (4)
-
Danhaus Rækkehuse Sjælland A/S (Nu: Holding af 01.01.2022 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022 -
Danhaus Bolig Projekt Glostrup A/S (Nu: Projekt Sjælland A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022 -
Danhaus Rækkehuse Sjælland A/S (Nu: Holding af 01.01.2022 A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2021
Registreringsdato: 25.10.2021
Blå bog (fortsat)
Hans-Werner har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45,09% -
Bestyrelsesmedlem
25.10.2021 - 27.06.2022
Reel ejer
25.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45,09% -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2015 - 27.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans-Werner Herbert Erben har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved Danhaus Bolig Projekt Glostrup A/S (Nu: Projekt Sjælland A/S) der præsenterede et overskud på 13.609' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved Danhaus Rækkehuse Sjælland A/S (Nu: Holding af 01.01.2022 A/S) der præsenterede et underskud på 58.255' DKK.
Hans-Werner har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 6 måneder fra 2015 til 2022 hos Projekt Sjælland A/S.
En af de forbindelser som går igen i Hans-Werner' netværk er Johannes Wøldike Schmith.