Henriette Busk Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 2016 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | H. Busk Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.389' DKK CLEAN SUPPLY A/S (2020) |
Største underskud: | -1.431' DKK CLEAN SUPPLY A/S (2016) |
Største egenkapital: | 3.390' DKK CLEAN SUPPLY A/S (2020) |
Største gæld: | 8.199' DKK CLEAN SUPPLY A/S (2014) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos CLEAN SUPPLY A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af H. Busk Holding ApS (8 år 8 måneder) |
Seed: 799297794
Karrieren i erhvervslivet startede i 2016 ved H. Busk Holding ApS (tidligere H. Busk Holding IVS) i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Henriette Busk Kristensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Henriette nu bestreddet i 8 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 8 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 74' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H. Busk Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Operaid Consult ApS
Via H. Busk Holding ApS -
OPERAID ApS
Via H. Busk Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Operaid Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2019 -
H. Busk Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.2016 -
OPERAID ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
CLEAN SUPPLY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
CLEAN SUPPLY A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2022
Registreringsdato: 23.10.2022 -
CLEAN SUPPLY A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2022
Registreringsdato: 22.10.2022 -
Operaid Consult ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.04.2019
Registreringsdato: 30.04.2019
Blå bog (fortsat)
Henriette har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2016 - 03.12.2018
Bestyrelsesmedlem
04.12.2018 - 22.10.2022
Bestyrelsesmedlem
23.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.04.2022 - 14.06.2022
Reel ejer
17.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
22.01.2016 - 25.04.2018
Direktør
01.01.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.04.2018 - 08.05.2018
Reel ejer
09.05.2018 - 31.03.2019
Reel ejer
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Henriette Busk Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn H. Busk Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 665' DKK. Gennem holdingselskabet H. Busk Holding ApS har Henriette derfor også andele i Operaid Consult ApS (50-66.65%) og OPERAID ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Henriette Busk Kristensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor OPERAID ApS kunne fremvise et overskud på 516' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor OPERAID ApS kunne fremvise et underskud på 36' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.659' DKK (CLEAN SUPPLY A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.906' DKK (CLEAN SUPPLY A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 116' DKK (OPERAID ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henriette' netværk er Erik Busk Kristensen.