Marie Bendix Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 2016 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bendix Protein Consulting (Ejer) |
Største overskud: | 11.769' DKK Lihme Protein Solutions ApS (2019) |
Største underskud: | -7.512' DKK Lihme Protein Solutions ApS (2023) |
Største egenkapital: | 12.606' DKK Lihme Protein Solutions ApS (2022) |
Største gæld: | 8.187' DKK Lihme Protein Solutions ApS (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Lihme Protein Solutions ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bendix Protein Consulting ApS (5 år 4 måneder) |
Seed: 638758664
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2016 hos Bendix Protein Consulting i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Marie Bendix Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Marie i 3 år 5 måneder, før stoppet d. 30. juni 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden teknisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bendix Protein Consulting ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Lihme Protein Solutions ApS
Via Bendix Protein Consulting ApS -
BIOGASOL ApS
Via Lihme Protein Solutions ApS -
MULTIMERICS ApS
Via Lihme Protein Solutions ApS
Direktørposter (1)
-
Bendix Protein Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Bendix Protein Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2019
Registreringsdato: 30.06.2019 -
Lihme Protein Solutions ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.05.2019
Registreringsdato: 10.05.2019 -
Bendix Protein Consulting ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.05.2019
Registreringsdato: 10.05.2019
Blå bog (fortsat)
Marie har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
09.01.2016 - 30.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
15.04.2016 - 10.05.2019
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Lihme Protein Solutions ApS kunne fremvise et overskud på 11.769' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Bendix Protein Consulting ApS kunne fremvise et underskud på 67' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 28' DKK (Bendix Protein Consulting ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.512' DKK (Lihme Protein Solutions ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.717' DKK (Lihme Protein Solutions ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.019' DKK (Bendix Protein Consulting ApS).
En af de forbindelser som går igen i Marie' netværk er Allan Otto Fog Lihme.