Christina Henriksen
Erhvervsaktiv siden: | 12. jan. 2016 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Christina Henriksen Holding 1 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 27.613' DKK Christina Henriksen Holding 2 ApS (2021-22) |
Største underskud: | -34.096' DKK Christina Henriksen Holding 2 ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 41.226' DKK EJENDOMSSELSKABET FJORDPARKEN/KRISTIANSMINDE ApS (2022-23) |
Største gæld: | 94.693' DKK Team Henriksen A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Team Henriksen A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Christina Henriksen Holding 1 ApS (8 år 8 måneder) |
Seed: 279041501
Karrieren som leder begyndte den dag i 2016 ved Christina Henriksen Holding 1 ApS (tidligere Christina Henriksen Holding ApS) i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Christina Henriksen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Christina nu besiddet i 8 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 8 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2022-23 viste et underskud på 33' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
EJENDOMSSELSKABET KAMILLEVEJ ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
EJENDOMSSELSKABET FJORDPARKEN/KRISTIANSMINDE ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Christina Henriksen Holding 1 ApS
Ejerandel: 100% -
Christina Henriksen Holding 2 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (29)
-
Henriksen Group ApS
Via Christina Henriksen Holding 2 ApS -
OSAA Innovation ApS
Via Henriksen Group ApS -
IV-VET ApS
Via OSAA Innovation ApS -
IV-Go ApS
Via OSAA Innovation ApS -
IV2Go ApS
Via OSAA Innovation ApS -
Investeringsselskabet MFO Private Equity A/S
Via Henriksen Group ApS -
GI II Invest 2 ApS
Via Investeringsselskabet MFO Private Equity A/S -
GI II Holding 2 ApS
Via GI II Invest 2 ApS -
PLUS A/S
Via GI II Holding 2 ApS -
Samson Gruppen Holding ApS
Via Henriksen Group ApS -
SAMSON GRUPPEN A/S
Via Samson Gruppen Holding ApS -
QMINVEST ApS
Via Samson Gruppen Holding ApS -
Samson Kabel ApS
Via Samson Gruppen Holding ApS -
BAYO.S International ApS
Via Samson Gruppen Holding ApS -
BAYO.S Skruefundamenter ApS
Via BAYO.S International ApS -
Fundamentskrue ApS
Via BAYO.S International ApS -
Pilar ApS
Via Fundamentskrue ApS -
GroundFix Holding ApS
Via Samson Gruppen Holding ApS -
The Aventures Fund K/S
Via Henriksen Group ApS -
We.Care Holding ApS
Via The Aventures Fund K/S -
We.Care Health A/S
Via We.Care Holding ApS -
We.Care Host & Development ApS
Via We.Care Holding ApS -
Frankly Insure ApS
Via The Aventures Fund K/S -
CAPSULE ApS
Via The Aventures Fund K/S -
CAP HoldCo ApS
Via The Aventures Fund K/S -
CAP TechCo ApS
Via CAP HoldCo ApS -
ESFO Holding A/S
Via Christina Henriksen Holding 2 ApS -
Elite Sport Family Office A/S
Via ESFO Holding A/S -
ESFO W&W Investments A/S
Via Christina Henriksen Holding 2 ApS
Direktørposter (2)
-
Christina Henriksen Holding 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2016 -
Christina Henriksen Holding 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2017
Bestyrelsesposter (4)
-
EJENDOMSSELSKABET KAMILLEVEJ ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2018 -
EJENDOMSSELSKABET FJORDPARKEN/KRISTIANSMINDE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2018 -
Team Henriksen A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2024 -
Henriksen Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.01.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
Team Henriksen A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Team Henriksen A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Henriksen Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.01.2023
Registreringsdato: 18.01.2023
Blå bog (fortsat)
Christina har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 11,63% -
Reel ejer
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 11,63% -
Reel ejer
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 11,63% -
Ejer
31.08.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
31.08.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99%
Christina Henriksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Christina Henriksen Holding 2 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.194' DKK. Gennem sit holdingselskab Christina Henriksen Holding 2 ApS har Christina dermed også andele i Henriksen Group ApS (25-33.33%), ESFO Holding A/S (5-9.99%) og ESFO W&W Investments A/S (5-9.99%).
Se også koncerndiagram for Christina Henriksen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Christina Henriksen Holding 2 ApS landede et overskud på 27.613' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Christina Henriksen Holding 2 ApS landede et underskud på 34.096' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 4.058' DKK (EJENDOMSSELSKABET KAMILLEVEJ ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 34.096' DKK (Christina Henriksen Holding 2 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 41.226' DKK (EJENDOMSSELSKABET FJORDPARKEN/KRISTIANSMINDE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.611' DKK (OSAA Innovation ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Jesper Henriksen.