Johnny Fabricius Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jan. 2016 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SILKEBORG DATA A/S (Direktør) |
Største overskud: | 86.728' DKK SILKEBORG DATA A/S (2016) |
Største underskud: | -333.800' DKK EG Danmark A/S (2017) |
Største egenkapital: | 3.824.000' DKK EG Danmark A/S (2020) |
Største gæld: | 318.545' DKK AX IV SD HOLDING II ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1.301 årsværk hos EG Danmark A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EG Digital Welfare ApS (7 år 2 måneder) |
Seed: 930029450
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2016 ved SILKEBORG DATA A/S som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Johnny Fabricius Iversen i 1 år 1 måned, før fratrædelsen den 21. marts 2017.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 kunne fremvise et overskud på 86.728' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 1. november 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MAHO Invest ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
MAHO Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsselskabet JP ApS
Via MAHO Invest ApS
Direktørposter (4)
-
MAHO Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2019 -
EG Danmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2022 -
Ejendomsselskabet JP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2019 -
MAHO Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.03.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
GROUPCARE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.11.2023 -
EG Digital Welfare ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
ShowMyDay ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
GROUPCARE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.11.2023
Registreringsdato: 03.11.2023 -
Ørn Software ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2023
Registreringsdato: 12.06.2023
Blå bog (fortsat)
Johnny har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
11.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
12.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Johnny Fabricius Iversen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• MAHO Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.496' DKK.
• MAHO Invest ApS (ejer lige nu 51%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.496' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Johnny Fabricius Iversen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Johnny Fabricius Iversen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved AX IV SD HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 49.958' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved AX IV SD HOLDING II ApS der præsenterede et underskud på 31.854' DKK.
Johnny har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 14 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 2 måneder fra 2017 til i dag hos EG Digital Welfare ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 36.893' DKK (EG e-mergency ApS (Nu: EG Digital Welfare ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 342' DKK (GROUPCARE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 89.569' DKK (EG e-mergency ApS (Nu: EG Digital Welfare ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -562' DKK (GROUPCARE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Henrik Hansen.