Hans Martin Smith
Erhvervsaktiv siden: | 29. jan. 2016 (8 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | WIND POWER INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.578.300' DKK AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. (2016) |
Største underskud: | -609.111' DKK WIND POWER INVEST A/S (2015) |
Største egenkapital: | 11.556.000' DKK AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. (2023) |
Største gæld: | 5.003.178' DKK WIND POWER INVEST A/S (2023) |
Flest årsværk: | 9.393 årsværk hos AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. (7 år 5 måneder) |
Seed: 1976682500
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2016 ved WIND POWER INVEST A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Hans Martin Smith i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen den 20. september 2018.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen investeringsselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 299.941' DKK.
Direktørposter (1)
-
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
Vestas Ventures A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.03.2022 -
AKTIESELSKABET SCHOUW & CO.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2017
Tidslinje (5)
-
Vestas Ventures A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2022
Registreringsdato: 03.03.2022 -
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
WIND POWER INVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2018
Registreringsdato: 20.09.2018
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
02.10.2017 - 17.12.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
29.01.2016 - 20.09.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Martin Smith har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. der præsenterede et overskud på 1.367.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved WIND POWER INVEST A/S der præsenterede et underskud på 340.758' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 5 måneder fra 2017 til i dag hos AKTIESELSKABET SCHOUW & CO..
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.367.000' DKK (AKTIESELSKABET SCHOUW & CO.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 299.941' DKK (WIND POWER INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.556.000' DKK (AKTIESELSKABET SCHOUW & CO.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -64.101' DKK (Vestas Ventures A/S).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Søren Stæhr.