Tore Ejersbo Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 12. feb. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fionia Leasing Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 221' DKK Fionia Leasing ApS (2021-22) |
Største underskud: | -75' DKK Fionia Leasing Holding ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 583' DKK Fionia Leasing ApS (2022-23) |
Største gæld: | 5.050' DKK Fionia Leasing ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Fionia Leasing Holding ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Olsen Udlejning v/Tore Olsen (8 år 3 måneder) |
Seed: 430406853
Erhvervskarrieren startede i 2015 hos Fionia Leasing Holding ApS (tidligere MINIBUSUDLEJNING ODENSE ApS) i rollen som Ejer og Direktør. Tore Ejersbo Olsen købte en del af virksomheden d. 12. februar 2015 og havde dermed en ejerandel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Tore af: John Dorin Jakobsen og Thomas Hvidbak Hansen. Titlen som Ejer og Direktør har Tore nu bestreddet i 1 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen investeringsselskaber. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 87' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Fionia Leasing Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Olsen Udlejning v/Tore Olsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Fionia Leasing ApS
Via Fionia Leasing Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Fionia Leasing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2023 -
Fionia Leasing Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (24)
-
Fionia Leasing ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.10.2023
Registreringsdato: 22.10.2023 -
Fionia Leasing Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023 -
Fionia Leasing Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023
Blå bog (fortsat)
Tore har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2017 - 08.11.2017
Reel ejer
01.06.2017 - 29.11.2017
Direktør
01.06.2017 - 05.07.2018
Ejer
09.11.2017 - 30.11.2017
Reel ejer
30.11.2017 - 22.10.2018
Reel ejer
01.11.2019 - 31.10.2020
Direktør
01.11.2019 - 30.09.2021
Reel ejer
01.11.2020 - 30.09.2021
Reel ejer
01.04.2023 - Stadig aktiv
Direktør
22.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,34% -
Ejer
12.02.2015 - 29.12.2016
Ejer
30.12.2016 - 30.12.2016
Direktør
30.12.2016 - 05.07.2018
Ejer
31.12.2016 - 22.10.2018
Direktør og Ejer
01.11.2019 - 30.09.2021
Direktør og Ejer
01.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Fionia Leasing ApS kunne fremvise et overskud på 221' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Fionia Leasing Holding ApS kunne fremvise et underskud på 75' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tore' netværk er Jan Nielsen.