Lasse Markmøller Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 8. mar. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bilsyn Mors (Stifter) |
Største overskud: | 75' DKK M-car Leasing ApS (2021-22) |
Største underskud: | -199' DKK MOT Booking System ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 122' DKK M-car Leasing ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.446' DKK M-car Leasing ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos M-car Leasing ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bilsyn Mors (8 år 6 måneder) |
Seed: 719004770
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2016 i Bilsyn Mors (tidligere Pava Bilsyn Nykøbing mors) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Lasse Markmøller Hansen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Lasse nu besiddet i 8 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor teknisk afprøvning og kontrol.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bilsyn Mors
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Markmøller II Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
M-car Leasing ApS
Via Markmøller II Holding ApS -
MOT Booking System ApS
Via Markmøller II Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Markmøller II Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2019 -
M-car Leasing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.07.2023 -
MOT Booking System ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Nordic Bilsyn FMBA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
M-car Leasing ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.07.2023
Registreringsdato: 13.07.2023 -
MOT Booking System ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.10.2022
Registreringsdato: 25.10.2022 -
Nordic Bilsyn FMBA
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.2022
Registreringsdato: 18.10.2022
Blå bog (fortsat)
Lasse har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Bestyrelsesmedlem
18.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
23.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
08.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.11.2019 - 20.09.2023
Direktør
13.07.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.09.2023 - 31.10.2023
Reel ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Lasse Markmøller Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Markmøller II Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 19' DKK. Gennem sit holdingselskab Markmøller II Holding ApS har Lasse dermed også andele i M-car Leasing ApS (33.34-49.99%) & MOT Booking System ApS (66.66-89.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Lasse Markmøller Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor MOT Booking System ApS landede et underskud på 199' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 53' DKK (Nordic Bilsyn FMBA).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 199' DKK (MOT Booking System ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 66' DKK (Nordic Bilsyn FMBA).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -116' DKK (MOT Booking System ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Jacob Therkelsen.