Nicolaj Thomas Kjøller
Erhvervsaktiv siden: | 24. feb. 2016 (8 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | mVinyo IVS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af mVinyo IVS (8 år 7 måneder) |
Seed: 93497416
Det hele begyndte den dag i 2016 hos mVinyo IVS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Magnus Jonatan Kjøller at Nicolaj Thomas Kjøller stiftede mVinyo IVS den dag i februar 2016. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter havde Nicolaj i 1 år 11 måneder, inden stoppet den 6. februar 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med drikkevarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. februar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
mVinyo IVS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
mVinyo IVS
Fratrådt som direktørDato: 06.02.2018
Registreringsdato: 06.02.2018 -
mVinyo IVS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.02.2016
Registreringsdato: 24.02.2016 -
mVinyo IVS
Tilknyttet som direktørDato: 24.02.2016
Registreringsdato: 24.02.2016
Blå bog (fortsat)
Nicolaj har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Direktør
24.02.2016 - 06.02.2018
Ejer
24.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Nicolaj' netværk er Jens Ellebjerg Hansen.