Robert Mørkegaard Gertsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. feb. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Energy2Perform (Ejer) |
Største overskud: | 144' DKK Unique esport IVS (Nu: FourFiveTwo ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -4.719' DKK RUNGSTED ISHOCKEY ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 3.632' DKK RUNGSTED ISHOCKEY ApS (2015-16) |
Største gæld: | 12.095' DKK RUNGSTED ISHOCKEY ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos RUNGSTED ISHOCKEY ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Robert Gertsen Holding ApS (7 år 5 måneder) |
Seed: 722133251
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2016 ved Energy2Perform som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Robert Mørkegaard Gertsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Robert i 11 måneder, før fratrædelsen den 2. februar 2017.
Virksomheden opererede indenfor branchen andre sportsaktiviteter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 2. februar 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Robert Gertsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Robert Gertsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2017 -
RUNGSTED ISHOCKEY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
RUNGSTED ISHOCKEY ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.08.2024
Registreringsdato: 13.08.2024 -
GameBoks ApS (Nu: Selskabet af 1. Maj 2018 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
GameBoks ApS (Nu: Selskabet af 1. Maj 2018 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2021
Registreringsdato: 10.09.2021
Blå bog (fortsat)
Robert har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
13.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
29.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.09.2020 - 15.03.2023
Ejerandel: 25% -
Direktør
10.09.2021 - 01.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
26.03.2017 - 20.11.2020
Reel ejer
26.03.2017 - 31.08.2020
Ejerandel: 26%
Robert Mørkegaard Gertsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Robert Gertsen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -6' DKK. Igennem sit holdingselskab Robert Gertsen Holding ApS har Robert dermed også ejerandele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Robert Mørkegaard Gertsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Unique esport IVS (Nu: FourFiveTwo ApS) fremviste et overskud på 144' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor GameBoks ApS (Nu: Selskabet af 1. Maj 2018 ApS) fremviste et underskud på 2.189' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 58' DKK (Unique esport IVS (Nu: FourFiveTwo ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -6' DKK (Robert Gertsen Holding IVS (Nu: Robert Gertsen Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -148' DKK (Unique esport IVS (Nu: FourFiveTwo ApS)).