Anders Christian Nordstrøm
Erhvervsaktiv siden: | 25. feb. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DE THERMAL POWER NR. 1 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.453' DKK EMINERAL A/S (2018) |
Største underskud: | -330.374' DKK Ørsted Energy Storage Holding A/S (Nu: Ørsted Onshore Holding A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 2.956.731' DKK Ørsted Energy Storage Holding A/S (Nu: Ørsted Onshore Holding A/S) (2021) |
Største gæld: | 6.965.183' DKK Ørsted Energy Storage Holding A/S (Nu: Ørsted Onshore Holding A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 1.000 årsværk hos Ørsted Hydrogen Green Fuels DK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Ørsted New Bio Solutions Holding A/S (3 år 1 måned) |
Seed: 1690750376
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2016 hos DE THERMAL POWER NR. 1 A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Anders Christian Nordstrøm i 8 måneder, inden stoppet den 18. november 2016.
Dengang var virksomhedens branche indenfor produktion af elektricitet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 kunne fremvise et overskud på 1.708' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 8. januar 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ACN 2024 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
BioCirc Storage ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2024 -
BioCirc CO2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2024 -
ACN 2024 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
WAVEPISTON A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
ACN 2024 Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.09.2024
Registreringsdato: 07.09.2024 -
ACN 2024 Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.09.2024
Registreringsdato: 07.09.2024 -
BioCirc CO2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.08.2024
Registreringsdato: 05.08.2024
Blå bog (fortsat)
Anders har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.09.2023 - 31.05.2024
Bestyrelsesmedlem
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2022 - 31.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Christian Nordstrøm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ACN 2024 Holding ApS (ejer pt. 100%). Igennem sit holdingselskab ACN 2024 Holding ApS har Anders dermed også ejerandele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Anders Christian Nordstrøm, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Anders Christian Nordstrøm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos EMINERAL A/S der præsenterede et overskud på 2.453' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Ørsted Hydrogen Holding A/S der præsenterede et underskud på 122.305' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 1 måned fra 2016 til 2019 hos Ørsted New Bio Solutions Holding A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 234' DKK (EMINERAL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 330.374' DKK (Ørsted Energy Storage Holding A/S (Nu: Ørsted Onshore Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.519.996' DKK (Ørsted Energy Storage Holding A/S (Nu: Ørsted Onshore Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.053' DKK (EMINERAL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Claus Bøjle Møller.