Gunnar Hald Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2016 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HG 7 Niels Jensen (Stifter) |
Største overskud: | 1.918' DKK FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. (2015) |
Største underskud: | -2.766' DKK FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. (2020) |
Største egenkapital: | 7.782' DKK FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. (2018) |
Største gæld: | 17.714' DKK FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. (2014) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af HG 7 Niels Jensen (8 år 8 måneder) |
Seed: 1360368623
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2016 i HG 7 Niels Jensen i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Gunnar Hald Pedersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Gunnar nu besiddet i 8 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen havfiskeri.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HG 7 Niels Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 03.10.2023 -
Hirtshals Fiskeauktion ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2023
Registreringsdato: 03.10.2023 -
FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
Hirtshals Fiskeauktion ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2022
Registreringsdato: 23.06.2022
Blå bog (fortsat)
Gunnar har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
10.02.2018 - 02.10.2023
Bestyrelsesmedlem
03.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
10.01.2019 - 11.06.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Gunnar Hald Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 1.820' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. der præsenterede et underskud på 2.766' DKK.
Gunnar har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 7 måneder fra 2018 til 2023 hos FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A..
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 677' DKK (FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A.).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.121' DKK (FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 340' DKK (Hirtshals Fiskeauktion ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gunnar' netværk er Allan Svendgaard Dyhr.