Morten Rosenmejer
Erhvervsaktiv siden: | 7. mar. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | EBF A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.815' DKK TINDERBOX ENTERTAINMENT ApS (2023) |
Største underskud: | -31.167' DKK TINDERBOX ENTERTAINMENT ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 283.535' DKK Inspari HoldCo ApS (2023) |
Største gæld: | 286.130' DKK valantic DK ApS (2023) |
Flest årsværk: | 155 årsværk hos Domutech A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Goodwings ApS (7 år 2 måneder) |
Seed: 912058783
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2016 i EBF A/S (tidligere ERIK BAGGER FURNITURE A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Rosenmejer i 6 måneder, før fratrædelsen d. 23. september 2016.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor kommunikationsdesign og grafisk design. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 29' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK
Ejerandel: 5-9.99% -
Sofian Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB
Via ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK -
Atilo ApS
Via Sofian Invest ApS -
Four Birds ApS
Via Sofian Invest ApS
Direktørposter (2)
-
Sofian Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2018 -
Four Birds ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2023
Bestyrelsesposter (8)
-
BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2020 -
ADVOKATANPARTSSELSKABET BIRD & BIRD DANMARK
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2020 -
SAVOY HOTEL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2019 -
FREDERIK BAGGER ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.07.2017 -
Goodwings ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.06.2017 -
Frederik Bagger Rights ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.06.2018 -
Atilo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2022 -
valantic DK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
Domutech A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
Four Birds ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023 -
Inspari HoldCo ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2023
Registreringsdato: 29.08.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
21.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Bestyrelsesmedlem
20.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.08.2022 - Stadig aktiv
Ejer
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Sofian Invest ApS -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Morten Rosenmejer er desuden indehaver af holdingselskabet Four Birds ApS (37,5% ejerskab). Gennem holdingselskabet Four Birds ApS ejes der også andele i & .
Du kan se koncerndiagram for Morten Rosenmejer, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Morten Rosenmejer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Domutech A/S der præsenterede et overskud på 16.557' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i Goodwings ApS der præsenterede et underskud på 14.259' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 2 måneder fra 2017 til i dag hos Goodwings ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 24.815' DKK (TINDERBOX ENTERTAINMENT ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.499' DKK (NORTHSIDE ENTERTAINMENT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 283.535' DKK (Inspari HoldCo ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.445' DKK (Atilo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Frederik Bjørkmann Bagger.