Henrik Slot Rieks-Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 14. mar. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Henrik Rieks (Ejer) |
Største overskud: | 11.116' DKK THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S (2020-21) |
Største underskud: | -29.076' DKK THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 61.895' DKK THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S (2020-21) |
Største gæld: | 90.263' DKK THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Henrik Rieks (8 år 6 måneder) |
Seed: 131163295
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2016 i Henrik Rieks (tidligere Potatoes Agro v/Henrik Rieks) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Henrik Slot Rieks-Pedersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Henrik nu besiddet i 8 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Henrik Rieks
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HSRP Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Vejgaarden ApS
Via HSRP Holding ApS -
Vejgaardenøko ApS
Via Vejgaarden ApS -
Vejgaarden Plant ApS
Via Vejgaarden ApS
Direktørposter (3)
-
HSRP Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2018 -
Vejgaarden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2018 -
Vejgaarden Plant ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.09.2024 Ny -
Vejgaarden ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2023
Ejendomme (6)
Tidslinje (9)
-
THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2024
Registreringsdato: 05.09.2024 -
THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
Vejgaarden ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
14.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2023 - 04.09.2024
Bestyrelsesmedlem
05.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
26.09.2019 - 14.12.2023
Reel ejer
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60%
Henrik Slot Rieks-Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HSRP Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.958' DKK. Gennem sit holdingselskab HSRP Holding ApS har Henrik dermed også andele i Vejgaarden ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Henrik Slot Rieks-Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Vejgaarden ApS landede et overskud på 7.756' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 7.834' DKK (THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 38.989' DKK (THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.820' DKK (Vejgaarden Plant ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Ove Rieks-pedersen.