Ingalill June Lorentsen-Crondahl
Erhvervsaktiv siden: | 29. mar. 2016 (8 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stokholm Advokatholding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 708' DKK Juristerne Stokholm og Crondahl IVS (Nu: Stokholm Advokatholding ApS) (2020) |
Største underskud: | -126' DKK Juristerne Stokholm og Crondahl IVS (Nu: Stokholm Advokatholding ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 628' DKK Juristerne Stokholm og Crondahl IVS (Nu: Stokholm Advokatholding ApS) (2020) |
Største gæld: | 432' DKK Juristerne Stokholm og Crondahl IVS (Nu: Stokholm Advokatholding ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Juristerne Stokholm og Crondahl IVS (Nu: Stokholm Advokatholding ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Stokholm Advokatholding ApS (4 år 6 måneder) |
Seed: 423065073
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2016 i Stokholm Advokatholding ApS (tidligere Juristerne Stokholm og Crondahl IVS) med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Hvervet som Direktør bestred Ingalill June Lorentsen-Crondahl i 4 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 21. oktober 2020.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 126' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jus Law
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Landsforeningen Krim, Dansk kriminalpolitisk forening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.09.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Jus Law (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024 -
Landsforeningen Krim, Dansk kriminalpolitisk forening
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.09.2023
Registreringsdato: 18.09.2023 -
Juristerne Stokholm og Crondahl IVS (Nu: Stokholm Advokatholding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.10.2020
Registreringsdato: 21.10.2020
Blå bog (fortsat)
Ingalill har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
18.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Direktør
29.03.2016 - 21.10.2020
Ejer
30.03.2016 - 20.10.2020
Reel ejer
26.09.2017 - 21.10.2020
Ejerandel: 25%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Juristerne Stokholm og Crondahl IVS (Nu: Stokholm Advokatholding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 708' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Juristerne Stokholm og Crondahl IVS (Nu: Stokholm Advokatholding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 7' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ingalill' netværk er Mette Stokholm Milling.