Fanny Vedel Villadsen
Erhvervsaktiv siden: | 12. apr. 2016 (8 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Art Boulevard IVS (Ejer) |
Største overskud: | 29.315' DKK ODSHERRED FORSYNING A/S (2018) |
Største underskud: | -622.715' DKK ODSHERRED VARME A/S (2023) |
Største egenkapital: | 678.625' DKK ODSHERRED FORSYNING A/S (2022) |
Største gæld: | 1.151.744' DKK ODSHERRED VARME A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Kompetencecenter Sjælland ApS (5 år 8 måneder) |
Seed: 1905219933
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2016 i Art Boulevard IVS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Fanny Vedel Villadsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør havde Fanny i 1 år 8 måneder, inden stoppet d. 13. december 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor kunsthandel og gallerivirksomhed. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2016-17 kunne fremvise et underskud på 9' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. december 2017.
Bestyrelsesposter (1)
-
Kompetencecenter Sjælland ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
ODSHERRED FORSYNINGSSERVICE A/S
Fratrådt som direktørDato: 03.05.2024
Registreringsdato: 03.05.2024 -
ODSHERRED VARME A/S
Fratrådt som direktørDato: 03.05.2024
Registreringsdato: 03.05.2024 -
ODSHERRED FORSYNING A/S
Fratrådt som direktørDato: 03.05.2024
Registreringsdato: 03.05.2024
Blå bog (fortsat)
Fanny har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2019 - 05.09.2020
Direktør
01.05.2021 - 30.11.2022
Direktør
01.08.2023 - 03.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2019 - 05.09.2020
Direktør
01.05.2021 - 30.11.2022
Direktør
01.08.2023 - 03.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2019 - 05.09.2020
Direktør
01.05.2021 - 30.11.2022
Direktør
01.08.2023 - 03.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2019 - 05.09.2020
Direktør
01.05.2021 - 30.11.2022
Direktør
01.08.2023 - 03.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ODSHERRED FORSYNING A/S fremviste et overskud på 17.659' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor ODSHERRED VARME A/S fremviste et underskud på 622.715' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.602' DKK (ODSHERRED VAND A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 622.715' DKK (ODSHERRED VARME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 644.022' DKK (ODSHERRED FORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -629.549' DKK (ODSHERRED VARME A/S).
En af de forbindelser som går igen i Fanny' netværk er Claus Staunsbjerg Thorsen.