Janne Beyer Trudslev
Erhvervsaktiv siden: | 2. maj 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Naturdagplejen DIG OG MIG OG VI-TO (Ejer) |
Største overskud: | 51.576' DKK ES HOLDING AALBORG ApS (2022-23) |
Største underskud: | -4' DKK Janne Beyer Trudslev Holding ApS (Nu: Beyer Holding, Støvring ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 130.134' DKK ES HOLDING AALBORG ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.874' DKK ES HOLDING AALBORG ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ES HOLDING AALBORG ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ES HOLDING AALBORG ApS (4 år 9 måneder) |
Seed: 124103352
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2016 i Naturdagplejen DIG OG MIG OG VI-TO som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Janne Beyer Trudslev der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Janne i 2 måneder, inden stoppet d. 31. juli 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor dagplejemødre. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. juli 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Beyer Holding, Støvring ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
ES HOLDING AALBORG ApS
Via Beyer Holding, Støvring ApS -
Carsten Møller Food Holding A/S
Via ES HOLDING AALBORG ApS -
CARSTEN MØLLER FOOD A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Carsten Møller Food Holding A/S -
Carmo Foods A/S
Via Carsten Møller Food Holding A/S -
House of Foods Holding ApS
Via Carsten Møller Food Holding A/S -
EPAS ApS
Via House of Foods Holding ApS -
CARMO FOOD Nordic A/S
Via House of Foods Holding ApS -
EURO POULTRY HOLDING ApS
Via House of Foods Holding ApS -
House of Foods A/S
Via EURO POULTRY HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
Beyer Holding, Støvring ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Beyer Holding, Støvring ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
Janne Beyer Trudslev Holding ApS (Nu: Beyer Holding, Støvring ApS) (90-99.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024 -
ES Holding Aalborg II ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2019
Registreringsdato: 20.12.2019
Blå bog (fortsat)
Janne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.12.2019 - 11.03.2024
Direktør
20.12.2019 - Stadig aktiv
Ejer
12.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter og Ejer
20.11.2019 - 20.12.2019
Ejerandel: 25% -
Ejer
01.03.2019 - 19.12.2019
Reel ejer
20.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,25% -
Stifter og Ejer
02.05.2016 - 31.07.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Janne Beyer Trudslev er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Beyer Holding, Støvring ApS (33% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 15.244' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet ES HOLDING AALBORG ApS (25,25%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Janne Beyer Trudslev, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor ES HOLDING AALBORG ApS fremviste et overskud på 5.082' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Janne Beyer Trudslev Holding ApS (Nu: Beyer Holding, Støvring ApS) fremviste et underskud på 4' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Janne' netværk er Ejner Sørensen.