Kadja Lyngbak Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jun. 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kaphi Holding NG ApS (Ejer) |
Største overskud: | 15.950' DKK Kaphi Holding 2015 NG ApS (Nu: Kaphi Holding NG ApS) (2019) |
Største underskud: | -3.027' DKK Kaphi Holding 2015 NG ApS (Nu: Kaphi Holding NG ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 21.205' DKK ONEPARK A/S (2018) |
Største gæld: | 20.838' DKK ONEPARK A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 125 årsværk hos ONEPARK A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af bonjour flamant ApS (5 år 7 måneder) |
Seed: 214170060
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2015 i Kaphi Holding NG ApS (tidligere Kaphi Holding 2015 NG ApS) med titlen som Ejer. Kadja Lyngbak Nielsen købte en part af virksomheden d. 3. juni 2015 og havde dermed en andel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Kadja af: KAPHI HOLDING ApS og Philip Lyngbak Nielsen. Hvervet som Ejer har Kadja nu bestreddet i 3 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen finansielle holdingselskaber. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 191' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
bonjour flamant ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (17)
-
Kaphi Holding NG ApS
Via bonjour flamant ApS -
FitnessX A/S
Via Kaphi Holding NG ApS -
The Club ApS
Via FitnessX A/S -
FitnessX Prismet ApS
Via FitnessX A/S -
Fitness 1 Farum ApS
Via FitnessX A/S -
FitnessX Bazar Vest ApS
Via FitnessX A/S -
FitnessX Hjørring ApS
Via FitnessX A/S -
Fitness 1 Horsens ApS
Via FitnessX A/S -
FitnessX Holstebro ApS
Via FitnessX A/S -
FitnessX Vest ApS
Via FitnessX A/S -
Kaphi Fredericia ApS
Via FitnessX Vest ApS -
FitnessX Randers ApS
Via FitnessX Vest ApS -
FitnessX Øst ApS
Via FitnessX A/S -
FitnessX Roskilde ApS
Via FitnessX Øst ApS -
FitnessX Slagelse ApS
Via FitnessX Øst ApS -
FitnessX Virum ApS
Via FitnessX Øst ApS -
FitnessX Valby Langgade ApS
Via FitnessX A/S
Direktørposter (1)
-
bonjour flamant ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
ONEPARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2019
Registreringsdato: 06.05.2019 -
Kaphi Holding 2015 NG ApS (Nu: Kaphi Holding NG ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.01.2019
Registreringsdato: 21.01.2019 -
bonjour flament ApS (Nu: bonjour flamant ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.01.2019
Registreringsdato: 21.01.2019
Blå bog (fortsat)
Kadja har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2016 - 06.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
03.06.2015 - 21.01.2019
Ejerandel: 45%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Kaphi Holding 2015 NG ApS (Nu: Kaphi Holding NG ApS) kunne offentliggøre et overskud på 15.950' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor bonjour flament ApS (Nu: bonjour flamant ApS) kunne offentliggøre et underskud på 757' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 191' DKK (Kaphi Holding 2015 NG ApS (Nu: Kaphi Holding NG ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.261' DKK (Kaphi Holding 2015 NG ApS (Nu: Kaphi Holding NG ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.408' DKK (bonjour flament ApS (Nu: bonjour flamant ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kadja' netværk er Per Nielsen.