Stefan Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. maj 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | WORLDWIDE POWER PRODUCTS EUROPE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.556' DKK Ventus Advokater P/S (2021) |
Største underskud: | -1.826' DKK TEX-TEAM ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 10.630' DKK Ventus Advokater P/S (2022) |
Største gæld: | 10.260' DKK TEX-TEAM ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Ventus Advokater P/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger I/S (3 år 11 måneder) |
Seed: 1391385479
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2016 i WORLDWIDE POWER PRODUCTS EUROPE ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Stefan Nielsen i 4 måneder, inden stoppet d. 6. oktober 2016.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014-15 viste et underskud på 8' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 6. oktober 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Komplementarselskabet Ventus ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ventus Advokater P/S
Via Komplementarselskabet Ventus ApS
Direktørposter (2)
-
Komplementarselskabet Ventus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.07.2024 -
Ventus Advokater P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
TELDEX ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.05.2024 -
Ventus Advokater P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2021
Tidslinje (40)
-
Ventus Advokater P/S
Tilknyttet som direktørDato: 02.08.2024
Registreringsdato: 02.08.2024 -
Komplementarselskabet Ventus ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.07.2024
Registreringsdato: 19.07.2024 -
Ventus Advokater P/S (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024
Blå bog (fortsat)
Stefan har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2021 - 30.06.2024
Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Direktør
19.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.01.2021 - 30.06.2024
Ejer
01.01.2021 - 01.01.2021
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Direktør
02.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem
19.02.2024 - 23.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.02.2024 - 22.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Stefan Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Komplementarselskabet Ventus ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 354' DKK. Gennem sit holdingselskab Komplementarselskabet Ventus ApS har Stefan dermed også andele i Ventus Advokater P/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Stefan Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Ventus Advokater P/S landede et overskud på 7.556' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Komplementarselskabet Ventus ApS landede et underskud på 12' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12' DKK (Komplementarselskabet Ventus ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.430' DKK (Ventus Advokater P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 354' DKK (Komplementarselskabet Ventus ApS).
En af de forbindelser som går igen i Stefan' netværk er Jørgen Makholm.