Frank Eberhardt Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Frank SNV Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 14.015' DKK BIL & CO. A/S (2021-22) |
Største underskud: | -109' DKK Frank SNV Holding IVS (Nu: Frank SNV Holding ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 29.923' DKK BIL & CO. A/S (2022-23) |
Største gæld: | 63.470' DKK BIL & CO. A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 81 årsværk hos BIL & CO. A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af Frank SNV Holding ApS (8 år 3 måneder) |
Seed: 2068971668
Karrieren som erhvervsleder startede i 2016 i Frank SNV Holding ApS (tidligere Frank SNV Holding IVS) i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Frank Eberhardt Hansen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Frank nu bestreddet i 8 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2022-23 som viste et overskud på 1.447' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Frank SNV Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
BIL & CO. A/S
Via Frank SNV Holding ApS -
Det Digitale Bilhus ApS
Via BIL & CO. A/S -
Bil & Co. Leasing ApS
Via Frank SNV Holding ApS
Direktørposter (3)
-
BIL & CO. A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2023 -
Bil & Co. Leasing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2023 -
Frank SNV Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2016
Repræsentant (1)
-
Ex-Table 2020 Fredericia
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 01.05.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
BIL & CO. A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Ex-Table 2020 Fredericia
Tilknyttet som repræsentantDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
BIL & CO. A/S
Tilknyttet som direktørDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023 -
BIL & CO. A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023
Blå bog (fortsat)
Frank har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.11.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Frank SNV Holding ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
25.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.11.2016 - 03.12.2019
Bestyrelsesmedlem
04.12.2019 - 12.12.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.12.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Frank SNV Holding ApS
Frank Eberhardt Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Frank SNV Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.960' DKK. Gennem holdingselskabet Frank SNV Holding ApS har Frank derfor også andele i BIL & CO. A/S (15-19.99%) & Bil & Co. Leasing ApS (15-19.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Frank Eberhardt Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Frank SNV Holding IVS (Nu: Frank SNV Holding ApS) kunne fremvise et overskud på 1.722' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Frank SNV Holding IVS (Nu: Frank SNV Holding ApS) kunne fremvise et underskud på 109' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 12.058' DKK (BIL & CO. A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 29.923' DKK (BIL & CO. A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 273' DKK (Bil & Co. Leasing ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Allan Kling-petersen.