Boris Tobias Kawohl
Erhvervsaktiv: | 31. maj 2016 - 16. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | BoConcept Holding A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 174.913' DKK Layout Bidco A/S (Nu: BoConcept Holding A/S) (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.196.681' DKK Layout Bidco A/S (Nu: BoConcept Holding A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 491 årsværk hos Layout Bidco A/S (Nu: BoConcept Holding A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BoConcept Holding A/S (7 år 10 måneder) |
Seed: 1368642415
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Boris Tobias Kawohl. Sidste gang Boris var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2016 hos BoConcept Holding A/S (tidligere Layout Bidco A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Det er lige præcis 8 år 2 måneder siden. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Boris Tobias Kawohl i 1 måned, inden stoppet den 6. juli 2016.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne fremvise et overskud på 65.586' DKK.
Tidslinje (6)
-
Layout Bidco A/S (Nu: BoConcept Holding A/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
Layout Bidco A/S (Nu: BoConcept Holding A/S)
Fratrådt som direktørDato: 08.11.2016
Registreringsdato: 08.11.2016 -
Layout Bidco A/S (Nu: BoConcept Holding A/S) (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2016
Registreringsdato: 08.11.2016
Blå bog (fortsat)
Boris Tobias Kawohl har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos Layout Bidco A/S (Nu: BoConcept Holding A/S) der præsenterede et overskud på 174.913' DKK.
Boris har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 10 måneder fra 2016 til 2024 hos BoConcept Holding A/S.
En af de forbindelser som går igen i Boris' netværk er Mikael Kruse Jensen.