Carsten Vinther
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPECTRIS DENMARK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 52.838' DKK SECURITAS A/S (2021) |
Største underskud: | -10.519' DKK Securitas Technology ApS (2023) |
Største egenkapital: | 151.133' DKK SECURITAS A/S (2022) |
Største gæld: | 418.930' DKK SECURITAS A/S (2022) |
Flest årsværk: | 1.122 årsværk hos SECURITAS A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANSK BRANDTEKNIK A/S (3 år 6 måneder) |
Seed: 1901725486
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2016 ved SPECTRIS DENMARK ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Carsten Vinther i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 22. november 2017.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vinther Advisory ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Vinther Advisory ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2024
Bestyrelsesposter (4)
-
SECURITAS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.05.2021 -
Securitas Technology ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2023 -
SECURITAS HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.05.2021 -
DANSK BRANDTEKNIK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.02.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
Vinther Advisory ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024 -
Vinther Advisory ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024 -
SikkerParkering ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024
Blå bog (fortsat)
Carsten har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Vinther har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved SECURITAS A/S der præsenterede et overskud på 52.838' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Securitas Technology ApS der præsenterede et underskud på 10.519' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 6 måneder fra 2021 til i dag hos DANSK BRANDTEKNIK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.934' DKK (DANSK BRANDTEKNIK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.519' DKK (Securitas Technology ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 126.564' DKK (SECURITAS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 32.836' DKK (Securitas Technology ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Securitas Europe Holding AB.