Thomas Damgaard
Erhvervsaktiv siden: | 2. jun. 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Møller & Damgaard Gastro ApS (Ejer) |
Største overskud: | 956' DKK A VINSTOUW ApS (Nu: AV, Lund ApS) (2022) |
Største underskud: | -945' DKK ES 2013, HERNING ApS (2023) |
Største egenkapital: | 5.733' DKK A VINSTOUW ApS (Nu: AV, Lund ApS) (2022) |
Største gæld: | 7.046' DKK A VINSTOUW ApS (Nu: AV, Lund ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Møller & Damgaard Gastro ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Møller & Damgaard Gastro ApS (8 år 3 måneder) |
Seed: 1991647600
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2016 i Møller & Damgaard Gastro ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jacob Møller at Thomas Damgaard stiftede Møller & Damgaard Gastro ApS den dag i juni 2016. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Thomas nu besiddet i 5 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor event catering. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 554' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Meta Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AaD Drift ApS
Via Meta Holding ApS -
ES 2013, HERNING ApS
Via AaD Drift ApS
Direktørposter (4)
-
Meta Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2021 -
ES 2013, HERNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2022 -
AaD Drift ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2023 -
Møller & Damgaard Gastro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
A VINSTOUW ApS (Nu: AV, Lund ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
AaD Drift ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.07.2023
Registreringsdato: 31.07.2023 -
Dining in the Dome ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.06.2023
Registreringsdato: 21.06.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
31.07.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Meta Holding ApS -
Direktør
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via AaD Drift ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
15.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.05.2022 - 02.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
25.04.2019 - 21.06.2023
Ejerandel: 50%
Thomas Damgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Meta Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 31' DKK. Gennem sit holdingselskab Meta Holding ApS har Thomas dermed også andele i AaD Drift ApS (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Thomas Damgaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor A VINSTOUW ApS (Nu: AV, Lund ApS) landede et overskud på 956' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor ES 2013, HERNING ApS landede et underskud på 945' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 945' DKK (ES 2013, HERNING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 869' DKK (ES 2013, HERNING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -881' DKK (Møller & Damgaard Gastro ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Søren Andreas Damgaard.