Mike Schack Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jun. 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Schack Invest ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.348' DKK Scandic IT ApS (2017) |
Største underskud: | -755' DKK CONVOCOM IT EQUIPMENT ApS (2019) |
Største egenkapital: | 1.659' DKK Scandic IT ApS (2023) |
Største gæld: | 9.084' DKK Scandic IT ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Scandic IT ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Schack Invest ApS (8 år 3 måneder) |
Seed: 2056161428
Det hele startede i 2016 ved Schack Invest ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mike Schack Andersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Mike nu bestreddet i 8 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 8 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 403' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Schack Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Scandic IT ApS
Via Schack Invest ApS -
Scandic Services ApS
Via Schack Invest ApS -
Certus Software ApS
Via Schack Invest ApS
Direktørposter (2)
-
Schack Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2016 -
Scandic Services ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Scandic IT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
CONVOCOM IT EQUIPMENT ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2023
Registreringsdato: 16.12.2023 -
Scandic Services ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.01.2020
Registreringsdato: 06.01.2020 -
Scandic Services ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.01.2020
Registreringsdato: 06.01.2020
Blå bog (fortsat)
Mike har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.06.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
20.06.2016 - 16.12.2023
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2019 - 06.01.2020
Reel ejer
28.11.2019 - 30.06.2020
Direktør
06.01.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2021 - 14.04.2021
Reel ejer
15.04.2021 - 30.06.2021
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34%
Mike Schack Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Schack Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.062' DKK. Gennem holdingselskabet Schack Invest ApS har Mike derfor også andele i Scandic IT ApS (33.34-49.99%), Scandic Services ApS (33.34-49.99%) og Certus Software ApS (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mike Schack Andersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Schack Invest ApS kunne fremvise et overskud på 728' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Schack Invest ApS kunne fremvise et underskud på 335' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 403' DKK (Schack Invest ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 316' DKK (CONVOCOM IT EQUIPMENT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.659' DKK (Scandic IT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.044' DKK (CONVOCOM IT EQUIPMENT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mike' netværk er Kasper Horn Nielsen.