Søren Lund Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SLS Holdings ApS (Ejer) |
Største overskud: | 81' DKK Selskabet af 25. april 2017 ApS (2020) |
Største underskud: | -306' DKK SAVE TM APS (Nu: SLS Advisory ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 48' DKK Selskabet af 25. april 2017 ApS (2020) |
Største gæld: | 12.960' DKK Selskabet af 25. april 2017 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SAVE TM APS (Nu: SLS Advisory ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af SLS Holdings ApS (8 år 3 måneder) |
Seed: 980001203
Erhvervskarrieren startede i 2016 hos SLS Holdings ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Søren Lund Sørensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Søren nu bestreddet i 8 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 som viste et underskud på 110' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SLS Holdings ApS
Ejerandel: 100% -
Selskabet af 25. april 2017 ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
SLS v/Søren Lund Sørensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Impact Invest ApS
Via Selskabet af 25. april 2017 ApS -
X-SOLAR SYSTEMS APS
Via Impact Invest ApS
Direktørposter (2)
-
Selskabet af 25. april 2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2017 -
SLS Holdings ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
SAVE TM APS (Nu: SLS Advisory ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023 -
SLS v/Søren Lund Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2017
Registreringsdato: 01.10.2017 -
Selskabet af 25. april 2017 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.04.2017
Registreringsdato: 25.04.2017
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
25.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
30.09.2016 - 29.06.2023
Reel ejer
31.01.2018 - 29.06.2023
Ejerandel: 100%
Søren Lund Sørensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• SLS Holdings ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -255' DKK.
• Selskabet af 25. april 2017 ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -255' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Søren Lund Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Selskabet af 25. april 2017 ApS kunne fremvise et overskud på 81' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor SAVE TM APS (Nu: SLS Advisory ApS) kunne fremvise et underskud på 306' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 110' DKK (SLS Holdings ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -206' DKK (Selskabet af 25. april 2017 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -255' DKK (SLS Holdings ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Charlotte Mærsk Mc-kinney Lund Sørensen.