Bent Friis-Salling
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 2016 (8 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | UILOQ TRAWL A/S (Ejer) |
Største overskud: | 259.090' DKK POLAR SEAFOOD DENMARK A/S (2021) |
Største underskud: | -16.086' DKK POLAR PELAGIC A/S (2022) |
Største egenkapital: | 1.637.795' DKK POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S (2022) |
Største gæld: | 968.689' DKK POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S (2023) |
Flest årsværk: | 246 årsværk hos POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af UILOQ TRAWL A/S (8 år 5 måneder) |
Seed: 618873058
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2016 hos UILOQ TRAWL A/S i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Bent Friis-Salling købte sig ind i virksomheden den 15. april 2016 og fik en ejerandel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Bent af: Miki Jonas Brøns og POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Bent nu besiddet i 8 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor havfiskeri. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 viste et overskud på 2.808' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
UILOQ TRAWL A/S
Ejerandel: 25-33.33% -
POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S
Ejerandel: 25-33.33% -
Nanuaraq inc.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (16)
-
IMARTUNEQ TRAWL A/S
Via POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S -
POLAR PELAGIC A/S
Via POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S -
QAJAQ TRAWL A/S
Via POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S -
QALUT VÓNIN A/S
Via QAJAQ TRAWL A/S -
POLAR RAAJAT A/S
Via POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S -
SIGGUK A/S
Via POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S -
Sigguk Uummannaq ApS
Via SIGGUK A/S -
RODEBAY FISH ApS
Via POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S -
AQQAALAA ApS
Via POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S -
BRDR. SIEGSTAD ApS
Via POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S -
MANIITSOQ FISH ApS
Via POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S -
Polar Seafood Upernavik ApS
Via POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S -
POLAR SEAFOOD DENMARK A/S
Via POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S -
POLAR SALMON HJERTING LAKS A/S
Via POLAR SEAFOOD DENMARK A/S -
Iposol Production ApS
Via POLAR SEAFOOD DENMARK A/S -
Atlas Food A/S
Via POLAR SEAFOOD DENMARK A/S
Direktørposter (3)
-
AQQAALAA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2023 -
POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2023 -
POLAR PELAGIC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2023
Bestyrelsesposter (13)
-
UILOQ TRAWL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.06.2016 -
SIGGUK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2019 -
POLAR SEAFOOD DENMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 20.04.2023 -
RODEBAY FISH ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.01.2020 -
Nuuk Viking Service ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2018 -
IMARTUNEQ TRAWL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2019 -
MANIITSOQ FISH ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.10.2023 -
QALUT VÓNIN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2023 -
POLAR RAAJAT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.02.2024 -
Polar Seafood Upernavik ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.10.2019 -
POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2023 -
QAJAQ TRAWL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.10.2023 -
Ilu Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.07.2019
Tidslinje (22)
-
POLAR RAAJAT A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
POLAR RAAJAT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2024
Registreringsdato: 04.02.2024 -
MANIITSOQ FISH ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.2023
Registreringsdato: 13.10.2023
Blå bog (fortsat)
Bent har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.10.2023 - Stadig aktiv
Ejer
15.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S -
Bestyrelsesmedlem
10.10.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via QAJAQ TRAWL A/S -
Bestyrelsesmedlem
02.10.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S -
Direktør
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejer
13.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S -
Ejer
20.04.2023 - Stadig aktiv
Direktør
02.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Bent Friis-Salling har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos POLAR SEAFOOD DENMARK A/S der præsenterede et overskud på 110.989' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos Ilu Invest ApS der præsenterede et underskud på 6.025' DKK.
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 13 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 3 måneder fra 2016 til i dag hos UILOQ TRAWL A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 110.989' DKK (POLAR SEAFOOD DENMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.448' DKK (AQQAALAA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.367.084' DKK (POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15.860' DKK (AQQAALAA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Miki Jonas Brøns.