Andreas Færk
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Good Gaming ApS (Ejer) |
Største overskud: | 599.602' DKK KOMPAN A/S (2023) |
Største underskud: | -29.252' DKK EXXIT 59 A/S (2023) |
Største egenkapital: | 6.936.033' DKK Kirk Kapital Strategic Investments A/S (2023) |
Største gæld: | 2.787.571' DKK TITAN CONTAINERS A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KOMPAN Holding A/S (6 år 3 måneder) |
Seed: 716733045
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2016 i Good Gaming ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Andreas Færk der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter havde Andreas i 1 år 2 måneder, inden stoppet d. 29. august 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. august 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Guardian Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (7)
-
Kirk Kapital Strategic Investments A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2021 -
PR Electronics Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2023 -
Selskabet af 17. maj 2024 III ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2024 -
Selskabet af 17. maj 2024 I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2024 -
PR Electronics Group Holdings ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2023 -
Selskabet af 17. maj 2024 II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2024 -
Guardian Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2021
Repræsentant (1)
-
Foreningen for Aktiv Langsigtet Kapital
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 27.01.2023
Bestyrelsesposter (12)
-
Beck Pack Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.06.2018 -
ELLEPOT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.06.2021 -
Cookie Information A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.04.2022 -
BECK PACK SYSTEMS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.06.2018 -
PR ELECTRONICS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.07.2023 -
PR Electronics Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.07.2023 -
Cookie Information Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2022 -
KOMPAN Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.05.2018 -
Danish Horticulture Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.06.2021 -
PR Electronics Group Holdings ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.07.2023 -
SCANMETALS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.06.2021 -
PR ELECTRONICS HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (89)
-
European Stonecraft ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
KIRK AVIATION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024 -
KA1 P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024
Blå bog (fortsat)
Andreas har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Andreas Færk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Guardian Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 90.087' DKK. Igennem sit holdingselskab Guardian Holding ApS har Andreas dermed også ejerandele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Andreas Færk, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Andreas Færk har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i KOMPAN Holding A/S der præsenterede et overskud på 598.100' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Cookie Information A/S der præsenterede et underskud på 19.405' DKK.
Andreas har i alt siddet i bestyrelsen hos 41 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 12 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 3 måneder fra 2018 til i dag hos KOMPAN Holding A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 599.602' DKK (KOMPAN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29.252' DKK (EXXIT 59 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.936.033' DKK (Kirk Kapital Strategic Investments A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 27' DKK (Selskabet af 17. november 2022 ApS (Nu: PR Electronics Group ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Marianne Fyhring Johansen.