Ronni Oppenheim Mørk
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MØRK & SKOV ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.002' DKK MØRK & SKOV ApS (2019) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.271' DKK MØRK & SKOV ApS (2022) |
Største gæld: | 18.462' DKK MØRK & SKOV ApS (2021) |
Flest årsværk: | 64 årsværk hos MØRK & SKOV ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MØRK & SKOV ApS (7 år) |
Seed: 1607910863
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2016 ved MØRK & SKOV ApS med titlen som Ejer. Ronni Oppenheim Mørk erhvervede virksomheden MØRK & SKOV ApS d. 1. juni 2016. Ronni har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer har Ronni nu bestreddet i , og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor murere.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RBM Holding 1 Odense ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MØRK & SKOV ApS
Via RBM Holding 1 Odense ApS -
Mørk & Skov Projekt ApS
Via MØRK & SKOV ApS
Direktørposter (1)
-
RBM Holding 1 Odense ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Mørk & Skov Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 27.12.2017
Registreringsdato: 27.12.2017 -
RBM Holding 1 Odense ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.12.2017
Registreringsdato: 27.12.2017 -
Mørk & Skov Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.12.2017
Registreringsdato: 27.12.2017
Blå bog (fortsat)
Ronni har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
27.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.06.2016 - 14.06.2023
Reel ejer
15.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.06.2017 - 27.12.2017
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.06.2017 - 10.10.2017
Ejerandel: 100%
Ronni Oppenheim Mørk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RBM Holding 1 Odense ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.257' DKK. Igennem holdingselskabet RBM Holding 1 Odense ApS har Ronni derfor også ejerandele i MØRK & SKOV ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Ronni Oppenheim Mørk, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor RBM Holding 1 Odense ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.123' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.216' DKK (MØRK & SKOV ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.390' DKK (MØRK & SKOV ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 121' DKK (Mørk & Skov Projekt ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ronni' netværk er Frank Wulf.