Martin Bille Smedegaard
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FALCON A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 512' DKK FenixNordic A/S (2021) |
Største underskud: | -242' DKK FenixNordic A/S (2020) |
Største egenkapital: | 609' DKK FenixNordic A/S (2021) |
Største gæld: | 545' DKK FALCON A/S (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FenixNordic A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af MBS Finans ApS (4 år 6 måneder) |
Seed: 1533578280
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2016 ved FALCON A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Martin Bille Smedegaard i 2 år 8 måneder, før stoppet den 24. februar 2019.
Dengang var virksomhedens branche indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et overskud på 176' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 7. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MBS Finans ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FenixNordic A/S
Via MBS Finans ApS
Direktørposter (2)
-
MBS Finans ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2020 -
FenixNordic A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
FenixNordic A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.05.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
FenixNordic A/S
Tilknyttet som direktørDato: 07.05.2020
Registreringsdato: 07.05.2020 -
FenixNordic A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2020
Registreringsdato: 07.05.2020 -
MBS Finans ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.03.2020
Registreringsdato: 06.03.2020
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
07.05.2020 - 30.08.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
07.05.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2016 - 24.02.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Bille Smedegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MBS Finans ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 159' DKK. Igennem holdingselskabet MBS Finans ApS har Martin derfor også ejerandele i FenixNordic A/S (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Martin Bille Smedegaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor FenixNordic A/S kunne offentliggøre et overskud på 512' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor FenixNordic A/S kunne offentliggøre et underskud på 242' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25' DKK (FenixNordic A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 381' DKK (FenixNordic A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 159' DKK (MBS Finans ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Christoffer Pind.