Søren Damgaard
Erhvervsaktiv siden: | 24. jun. 2016 (8 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | AC INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 268.146' DKK ACTONA COMPANY A/S (Nu: Actona Group A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -4.662' DKK EJENDOMSSELSKABET VÆVERVEJ 33-35 A/S (2022) |
Største egenkapital: | 628.659' DKK ACTONA COMPANY A/S (Nu: Actona Group A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 927.271' DKK ACTONA COMPANY A/S (Nu: Actona Group A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 315 årsværk hos ACTONA COMPANY A/S (Nu: Actona Group A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af AC INVEST ApS (4 år 3 måneder) |
Seed: 1502446592
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2016 ved AC INVEST ApS i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Søren Damgaard købte sig ind i virksomheden den 24. juni 2016 og fik en ejerandel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Søren af: Aksel Vesterbæk Lægsgaard. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem havde Søren i , før fratrædelsen den 30. juni 2016.
Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2015-16 viste et overskud på 67.367' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 23. oktober 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAMESI Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET VÆVERVEJ 33-35 A/S
Via JAMESI Holding ApS
Direktørposter (2)
-
JAMESI Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2020 -
EJENDOMSSELSKABET VÆVERVEJ 33-35 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET VÆVERVEJ 33-35 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
EJENDOMSSELSKABET VÆVERVEJ 33-35 A/S
Tilknyttet som direktørDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
EJENDOMSSELSKABET VÆVERVEJ 33-35 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
THECA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.01.2023
Registreringsdato: 13.01.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JAMESI Holding ApS -
Ejer og Direktør
23.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.01.2022 - 13.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.04.2021 - 15.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2021 - 31.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Damgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JAMESI Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 24.297' DKK. Gennem sit holdingselskab JAMESI Holding ApS har Søren dermed også andele i EJENDOMSSELSKABET VÆVERVEJ 33-35 A/S (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Søren Damgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor ACTONA COMPANY A/S (Nu: Actona Group A/S) landede et overskud på 268.146' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor JAMESI Holding ApS landede et underskud på 291' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 165.680' DKK (ACTONA COMPANY A/S (Nu: Actona Group A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 322' DKK (Ejendomsselskabet Linåvej 20 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 628.659' DKK (ACTONA COMPANY A/S (Nu: Actona Group A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.856' DKK (Ejendomsselskabet Linåvej 20 ApS).