Michael Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 2016 (8 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rådgivning v/Michael Wain Poulsen (Ejer) |
Største overskud: | 4.302' DKK GF Nordsjælland/Storkøbenhavn F.M.B.A. (2017) |
Største underskud: | -2.491' DKK GF Nordsjælland/Storkøbenhavn F.M.B.A. (2016) |
Største egenkapital: | 15.806' DKK GF Nordsjælland/Storkøbenhavn F.M.B.A. (2023) |
Største gæld: | 12.476' DKK Honestus & Partners Forsikringsmæglervirksomhed ApS (2022) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos GF Nordsjælland/Storkøbenhavn F.M.B.A. (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Wain Invest Holding ApS (7 år 10 måneder) |
Seed: 1951916024
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2016 hos Rådgivning v/Michael Wain Poulsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Michael Poulsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Michael i 1 år 9 måneder, inden stoppet den 6. april 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. april 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Wain Invest Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Wain Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Honestus & Partners Forsikringsmæglervirksomhed ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
Dato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
GF Nordsjælland/Storkøbenhavn F.M.B.A.
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023
Navnehistorik (2)
-
17.04.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 16.04.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.10.2023 - 28.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.2022 - 30.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
05.12.2016 - 17.03.2021
Bestyrelsesmedlem
05.12.2016 - 27.10.2020
Bestyrelsesmedlem
27.10.2020 - 17.03.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
29.06.2016 - 06.04.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Michael Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Wain Invest Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.255' DKK. Igennem sit holdingselskab Wain Invest Holding ApS har Michael dermed også ejerandele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Michael Poulsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor GF Nordsjælland/Storkøbenhavn F.M.B.A. fremviste et overskud på 2.430' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Vardia A/S fremviste et underskud på 1.058' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.430' DKK (GF Nordsjælland/Storkøbenhavn F.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 218' DKK (Honestus & Partners Forsikringsmæglervirksomhed ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.806' DKK (GF Nordsjælland/Storkøbenhavn F.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 788' DKK (Honestus & Partners Forsikringsmæglervirksomhed ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Caspar Rose.