Jakob Palm Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2016 (8 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | JPN Agro (Ejer) |
Største overskud: | 77' DKK K/S Obton Solenergi Ritter (2018) |
Største underskud: | -454' DKK K/S Obton Solenergi Ritter (2015-16) |
Største egenkapital: | 7.097' DKK K/S Obton Solenergi Ritter (2022) |
Største gæld: | 1.679' DKK K/S Obton Solenergi Ritter (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Obton Solenergi Ritter Komplementaranpartsselskab (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JPN Agro (8 år 2 måneder) |
Seed: 1328640414
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2016 hos JPN Agro med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jakob Palm Nielsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Jakob nu bestreddet i 8 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor serviceydelser i forbindelse med planteavl.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Obton Solenergi Ritter Komplementaranpartsselskab
Ejerandel: 10-14.99% -
JPN Agro
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Korsnakke Vindmøllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S Obton Solenergi Ritter
Via Obton Solenergi Ritter Komplementaranpartsselskab
Direktørposter (1)
-
Obton Solenergi Ritter Komplementaranpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S Obton Solenergi Ritter
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Obton Solenergi Ritter Komplementaranpartsselskab
Tilknyttet som direktørDato: 16.05.2023
Registreringsdato: 16.05.2023 -
K/S Obton Solenergi Ritter (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2023
Registreringsdato: 16.05.2023 -
K/S Obton Solenergi Ritter
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023
Blå bog (fortsat)
Jakob har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
06.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
22.07.2016 - Stadig aktiv
Direktør
16.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
22.07.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.05.2018 - 15.05.2023
Bestyrelsesmedlem
16.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K/S Obton Solenergi Ritter kunne offentliggøre et overskud på 77' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor K/S Obton Solenergi Ritter kunne offentliggøre et underskud på 454' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1' DKK (Obton Solenergi Ritter Komplementaranpartsselskab).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.007' DKK (K/S Obton Solenergi Ritter).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 54' DKK (Obton Solenergi Ritter Komplementaranpartsselskab).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Per Kristian Møller Andersen.